Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Kiplings Alle 42, 2860 Søborg (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2005-06-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-09-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-03 fjernes Navne: IH I AF 2000 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-03 fjernes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-03 fjernes Stiftere: PROJECTHOUSE ApS, POINT SERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-14 fjernes Bestyrelse: Steen Lindstrøm Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kiplings Alle 42, 2860 Søborg (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2002-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 98, 3460 Birkerød (offentliggjort 2000-12-14)
Den 2002-04-29 tilføjes Bestyrelse: Steen Lindstrøm Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde anparter/aktier i selskaber, der udøver handels-, service- og konsulentvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-29 tilføjes Vedtægter: 2002-04-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-29 fjernes Direktion: Steen Lindstrøm Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-17 tilføjes Stiftere: PROJECTHOUSE ApS, POINT SERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-17 fjernes Stiftere: Steen Lindstrøm Olsen, Peter Aabo Thordrup, Paul Michael Johnsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 98, 3460 Birkerød (offentliggjort 2000-12-14)
Den 2000-09-22 tilføjes Direktion: Steen Lindstrøm Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-09-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-22 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-22 tilføjes Navne: IH I AF 2000 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-22 tilføjes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-22 tilføjes Stiftere: Steen Lindstrøm Olsen, Peter Aabo Thordrup, Paul Michael Johnsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)