Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Bro Hegelund | 01.06.2006 | 31.05.2007 | direktion |
Mikael Foged Hansen | 01.06.2006 | 31.05.2007 | direktion |
Thorbjørn Helmo Madsen | 25.06.2005 | 01.06.2006 | direktion |
Niels Henning Mølgård | 25.06.2005 | 01.06.2006 | direktion |
Jytte Mølgård | 12.09.2000 | 25.06.2005 | direktion |
Christina Tronier | 12.09.2000 | 25.06.2005 | direktion |