Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Bibranche | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenderupvej 60, 6091 Bjert (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-20 fjernes Direktion: Hans Aksel Stokholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-20 fjernes Navne: ASX AF 02.11.01 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-20 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-20 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-23 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af industrimaskiner i øvrigt (offentliggjort 2002-03-19)
Den 2002-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-23 fjernes Bibranche: Fremstilling af båndtransportører og elevatorer (offentliggjort 2002-03-19)
Den 2002-01-23 fjernes Bibranche: Fremstilling af maskiner til metalindustri (offentliggjort 2002-03-19)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-11-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive produktionsvirksomhed inden for maskinundustrien og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-02 tilføjes Navne: ASX AF 02.11.01 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-01 fjernes Navne: DICAM ApS (offentliggjort 2001-01-26)
Den 2001-11-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-02 tilføjes Vedtægter: 2001-11-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenderupvej 60, 6091 Bjert (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-02 tilføjes Direktion: Hans Aksel Stokholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-02 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-02 tilføjes Navne: DICAM ApS (offentliggjort 2001-01-26)
Den 2001-01-01 fjernes Navne: SCSK 5533 ApS (offentliggjort 2000-10-04)
Den 2001-01-02 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-02 fjernes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af båndtransportører og elevatorer (offentliggjort 2002-03-19)
Den 2001-01-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af maskiner til metalindustri (offentliggjort 2002-03-19)
Den 2001-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af industrimaskiner i øvrigt (offentliggjort 2002-03-19)
Den 2000-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af maskiner til metalindustri (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af maskiner til metalindustri (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Navne: SCSK 5533 ApS (offentliggjort 2000-10-04)
Den 2000-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)