Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Hybenvej 23, 4700 Næstved (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 fjernes Direktion: Tom Sander Sandersen (direktør) (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-09-15 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 fjernes Legale ejere: Tom Sander Sandersen (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 fjernes Navne: TOM SANDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 fjernes Omlægningsperiode slut: 2012-04-30 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 fjernes Omlægningsperiode start: 2011-01-01 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 fjernes Reelle ejere: Tom Sander Sandersen (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 fjernes Stiftere: Tom Sander Sandersen (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2000-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Second Future - Kort og Godt I/S. (offentliggjort 2000-11-15)
Den 2010-10-04 sletter virksomheden Ejerskaber: SCB Leasing ApS. (offentliggjort 2016-03-29)
Den 2015-12-28 sletter virksomheden Ejerskaber: SCB Leasing ApS. (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2023-05-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2022-05-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-12 fjernes Revisor: ALBJERG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hybenvej 23, 4700 Næstved (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2021-07-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Depotvej 1, 4700 Næstved (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-20 tilføjes Revisor: ALBJERG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2021-07-20 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2016-05-01 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med industri, handel og investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2011-08-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2011-08-17 tilføjes Vedtægter: 2011-08-17 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2011-05-11 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-11 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2012-04-30 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2011-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2011-01-01 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Depotvej 1, 4700 Næstved (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Depotvej 1, 4700 Næstved (offentliggjort 2004-09-28)
Den 2006-03-24 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-24 fjernes Revisor: G L B A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-16 tilføjes Revisor: G L B A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-16 fjernes Revisor: BOR NÆSTVED A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Depotvej 1, 4700 Næstved (offentliggjort 2004-09-28)
Den 2000-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Troldehøjen 17, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Troldehøjen 17, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-15 tilføjes Direktion: Tom Sander Sandersen (direktør) (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2000-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2000-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-09-15 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2000-09-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2000-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2000-09-15 tilføjes Legale ejere: Tom Sander Sandersen (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2000-09-15 tilføjes Navne: TOM SANDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2000-09-15 tilføjes Reelle ejere: Tom Sander Sandersen (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2000-09-15 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2000-09-15 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2000-09-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2000-09-15 tilføjes Revisor: BOR NÆSTVED A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-15 tilføjes Stiftere: Tom Sander Sandersen (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2000-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2000-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-06)