Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jes Vengaard | 03.04.2018 | 16.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Michael Brag | 03.03.2017 | 16.02.2021 | formand |
Claus Dennig Jespersen | 03.03.2017 | 03.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Lars Peter Kruse | 31.05.2016 | 03.03.2017 | formand |
Michael Brag | 31.05.2016 | 02.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Claus Dennig Jespersen | 22.12.2015 | 31.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Sigurd Hundrup | 28.06.2013 | 22.12.2015 | bestyrelse |
Jan Juul | 14.03.2012 | 31.05.2016 | formand |
Henrik Gorm Nielsen | 14.03.2012 | 28.06.2013 | bestyrelse |
Allan Strand Olesen | 20.09.2011 | 14.03.2012 | bestyrelse |
Allan Strand Olesen | 02.06.2009 | 18.08.2011 | bestyrelse |
Kurt Kim Petersen | 27.06.2008 | 16.02.2021 | bestyrelse |
Solveig Birte Rannje | 27.06.2008 | 02.06.2009 | formand |
Ditlev Christian Wad | 30.01.2001 | 27.06.2008 | bestyrelse |
Jan Carsten Hansen | 30.01.2001 | 27.06.2008 | bestyrelse |
Knud Foldschack | 30.01.2001 | 27.06.2008 | bestyrelse |
Kurt Kim Petersen | 06.12.2000 | 30.01.2001 | bestyrelse |
G. W. INVEST ApS (CVR 10040396) | 21.07.2000 | 30.01.2001 | bestyrelse |
Henrik Bøge Mikkelsen | 21.07.2000 | 30.01.2001 | bestyrelse |
Henning Thomsen | 21.07.2000 | 06.12.2000 | bestyrelse |
Claus Rene Klostermann | 21.07.2000 | 06.12.2000 | bestyrelse |