Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kapital | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Binavne | Årsbeskæftigelse | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Navne | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Hovedbranche | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start |
Den 2024-04-18 tilføjes Vedtægter: 2024-04-18 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-04 tilføjes Legale ejere: Epinion Holding ApS (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-12-04 fjernes Legale ejere: Berit Didriksen Holding ApS, ENERGISK A/S (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-12-03 fjernes Legale ejere: Epinion Holding ApS (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-12-02 tilføjes Legale ejere: ENERGISK A/S (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-12-02 fjernes Legale ejere: FOUNTAINHEAD ApS, MOGENS STORGAARD JAKOBSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-12-01 tilføjes Legale ejere: FOUNTAINHEAD ApS, MOGENS STORGAARD JAKOBSEN HOLDING ApS, Berit Didriksen Holding ApS (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-12-01 fjernes Legale ejere: Søren Hoelgaard Justesen, Mogens Storgaard Jakobsen, Berit Hoelgaard Didriksen (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-12-04 tilføjes Reelle ejere: Mogens Storgaard Jakobsen, Søren Hoelgaard Justesen (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-12-03 fjernes Reelle ejere: Mogens Storgaard Jakobsen, Søren Hoelgaard Justesen (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-11-30 fjernes Legale ejere: MOGENS STORGAARD JAKOBSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-05-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Legale ejere: Berit Hoelgaard Didriksen, Epinion Holding ApS (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2022-01-01 tilføjes Reelle ejere: Mogens Storgaard Jakobsen, Søren Hoelgaard Justesen (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2021-12-31 fjernes Legale ejere: Berit Hoelgaard Didriksen, Epinion Holding ApS (offentliggjort 2022-01-16)
Den 2021-12-31 fjernes Reelle ejere: Mogens Storgaard Jakobsen, Søren Hoelgaard Justesen (offentliggjort 2022-01-16)
Den 2021-11-30 tilføjes Legale ejere: Epinion Holding ApS, MOGENS STORGAARD JAKOBSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-01-16)
Den 2021-11-30 fjernes Legale ejere: FOUNTAINHEAD ApS (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-29 fjernes Legale ejere: MOGENS STORGAARD JAKOBSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-30 tilføjes Vedtægter: 2021-11-30 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1.269.000,00 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-11 tilføjes Vedtægter: 2020-12-11 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2020-09-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-04 tilføjes Reelle ejere: Mogens Storgaard Jakobsen, Søren Hoelgaard Justesen (offentliggjort 2022-01-16)
Den 2020-06-03 fjernes Reelle ejere: Mogens Storgaard Jakobsen, Søren Hoelgaard Justesen (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-03-26 tilføjes Bestyrelse: Berit Hoelgaard Didriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-26 fjernes Bestyrelse: Brian Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-08 tilføjes Kapital (Kapital): 1.267.000,00 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2019-04-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2019-04-08 tilføjes Legale ejere: MOGENS STORGAARD JAKOBSEN HOLDING ApS, FOUNTAINHEAD ApS, Berit Hoelgaard Didriksen, Søren Hoelgaard Justesen, Mogens Storgaard Jakobsen (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2019-04-07 fjernes Legale ejere: FOUNTAINHEAD ApS, MOGENS STORGAARD JAKOBSEN HOLDING ApS, Mogens Storgaard Jakobsen, Berit Hoelgaard Didriksen, Søren Hoelgaard Justesen (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-04-08 tilføjes Vedtægter: 2019-04-08 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-13 tilføjes Binavne: Epinion Partner I P/S (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-07 tilføjes Legale ejere: FOUNTAINHEAD ApS, MOGENS STORGAARD JAKOBSEN HOLDING ApS, Mogens Storgaard Jakobsen, Berit Hoelgaard Didriksen, Søren Hoelgaard Justesen (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-03-06 fjernes Legale ejere: EPINION PARTNER I P/S (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-07 tilføjes Vedtægter: 2019-03-07 (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-22 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-22 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 3, 3., 2200 København N (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 3, 3., 2200 København N (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-07 tilføjes Bestyrelse: Hans Arnum (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2018-09-07 fjernes Bestyrelse: Terje Stefan Vammen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-30 tilføjes Reelle ejere: Mogens Storgaard Jakobsen, Søren Hoelgaard Justesen (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2018-08-29 fjernes Reelle ejere: Mogens Storgaard Jakobsen, Søren Hoelgaard Justesen (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-31 fjernes Bestyrelse: Jesper Lind Breum (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-12 fjernes Bestyrelse: Thomas Yung Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-03-12 fjernes Direktion: Thomas Yung Andersen (direktør) (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-01 tilføjes Bestyrelse: Jesper Lind Breum (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 fjernes Direktion: Jesper Lind Breum (direktør) (offentliggjort 2017-07-17)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-10 tilføjes Bestyrelse: Brian Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2017-05-10 fjernes Bestyrelse: Søren Hoelgaard Justesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-05-10 tilføjes Direktion: Thomas Yung Andersen (direktør) (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2017-05-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-01 tilføjes Bestyrelse: Søren Hoelgaard Justesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-04-01 tilføjes Direktion: Berit Hoelgaard Didriksen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-31 fjernes Bestyrelse: Søren Hoelgaard Justesen (formand) (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-31 fjernes Direktion: Mogens Storgaard Jakobsen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-01 fjernes Direktion: Anis Panduro Zouzou (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Direktion: Mogens Storgaard Jakobsen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-30 fjernes Direktion: Mogens Storgaard Jakobsen (direktør) (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-06-13 tilføjes Direktion: Mogens Storgaard Jakobsen (direktør) (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-06-13 fjernes Direktion: Lars Bjørn Falkenberg (adm. dir.) (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-06-13 tilføjes Bestyrelse: Søren Hoelgaard Justesen (formand) (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2016-06-12 fjernes Bestyrelse: Søren Hoelgaard Justesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 3, 3., 2200 København N (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 3, 4., 2200 København N (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-05-01 fjernes Direktion: Thomas Yung Andersen (direktør) (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-12-31 fjernes Direktion: Aske Nickolaj Bach Østergård (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-07 tilføjes Direktion: Thomas Yung Andersen (direktør) (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2015-10-07 fjernes Direktion: David Robert Williams (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-10-06 fjernes Direktion: Thomas Yung Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-08-13 tilføjes Direktion: Lars Bjørn Falkenberg (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 3, 4., 2200 København N (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2013-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 3, 2., 2200 København N (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-05-20)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-20 tilføjes Legale ejere: EPINION PARTNER I P/S (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2013-03-20 tilføjes Reelle ejere: Mogens Storgaard Jakobsen, Søren Hoelgaard Justesen (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2013-03-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2013-03-01 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-12-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive analysevirksomhed eller dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-14 tilføjes Navne: EPINION P/S (offentliggjort 2012-12-19)
Den 2012-12-13 fjernes Navne: EPINION A/S (offentliggjort 2010-05-25)
Den 2012-12-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør eller af komplementaren i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-14 tilføjes Vedtægter: 2012-12-14 (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2012-12-14 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2012-12-19)
Den 2012-12-13 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2001-12-14)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 3, 2., 2200 København N (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2011-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 1, 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2003-05-22)
Den 2011-11-25 tilføjes Direktion: Thomas Yung Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-25 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-25 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-11-15 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-18 tilføjes Bestyrelse: Mogens Storgaard Jakobsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-18 fjernes Bestyrelse: Claude Winther Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-21 tilføjes Navne: EPINION A/S (offentliggjort 2010-05-25)
Den 2010-05-20 fjernes Navne: CAPACENT RESEARCH A/S (offentliggjort 2009-05-13)
Den 2010-05-21 fjernes Binavne: SOCIOLOGISK ANALYSE A/S, EPINION PRIVAT A/S, EPINION MANAGEMENT & ANALYSE A/S, CAPACENT EPINION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-21 fjernes Direktion: Mogens Storgaard Jakobsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-25 tilføjes Bestyrelse: Claude Winther Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-25 fjernes Bestyrelse: Skuli Gunnsteinsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-11-11 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-11 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-13 tilføjes Navne: CAPACENT RESEARCH A/S (offentliggjort 2009-05-13)
Den 2009-05-12 fjernes Navne: CAPACENT EPINION A/S (offentliggjort 2008-03-04)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-03-27 tilføjes Bestyrelse: Søren Hoelgaard Justesen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-27 fjernes Bestyrelse: Kristján Kristjánsson (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-27 tilføjes Bestyrelse: Søren Hoelgaard Justesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-27 fjernes Bestyrelse: Thomas Yung Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-21 tilføjes Navne: CAPACENT EPINION A/S (offentliggjort 2008-03-04)
Den 2008-02-20 fjernes Navne: EPINION CAPACENT A/S (offentliggjort 2007-06-12)
Den 2008-02-14 fjernes Direktion: Søren Hoelgaard Justesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Markedsanalyse og offentlig meningsmåling (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Meningsmåling og markedsanalyse (offentliggjort 2006-03-06)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-03 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-03 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-29 tilføjes Bestyrelse: Ingvi Thor Ellidason (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-06-29 fjernes Bestyrelse: Ragnar Th. Gudgeirsson (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-06-11 tilføjes Navne: EPINION CAPACENT A/S (offentliggjort 2007-06-12)
Den 2007-06-10 fjernes Navne: EPINION A/S (offentliggjort 2001-12-14)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-28 tilføjes Bestyrelse: Ragnar Th. Gudgeirsson (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-28 fjernes Bestyrelse: Kristján Kristjánsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-28 tilføjes Direktion: Ulrik Blinkenberg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-02-16 tilføjes Bestyrelse: Kristján Kristjánsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-02-16 fjernes Bestyrelse: Henrik Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-02-16 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-16 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2006-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)