Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Damkærvej 13, 8940 Randers SV (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Prins Christians Gade 17, 8900 Randers C (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2000-09-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MALERFIRMAET KUSK & SØN A/S. (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2021-02-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-02-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-02-18 tilføjes Vedtægter: 2021-02-18 (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-02-18 fjernes Revisor: REVISORERNE I SKALS REG. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-02-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-07 tilføjes Revisor: REVISORERNE I SKALS REG. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2020-12-07 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-03-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prins Christians Gade 17, 8900 Randers C (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2016-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Prins Christians Gade 17, 8900 Randers C (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2015-08-01 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2015-08-01 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prins Christians Gade 17, 8900 Randers C (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Prins Christians Gade 17, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prins Christians Gade 17, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-28 tilføjes Direktion: Kenneth Andreassen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i datterselskaber og finansiel virksohed i øvrigt. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-09-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-28 tilføjes Legale ejere: Kenneth Andreassen (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2000-09-28 tilføjes Navne: KENMON ApS (offentliggjort 2000-10-04)
Den 2000-09-28 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Andreassen (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2000-09-28 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-28 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2000-09-28 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-08-13)
Den 2000-09-28 tilføjes Stiftere: Kenneth Andreassen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-28 tilføjes Vedtægter: 2000-09-28 (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2000-09-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-10-04)
Den 2000-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)