Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Allan Hesseldahl Madsen | 10.06.2011 | 31.10.2013 | direktion |
Birger Storm Thomsen | 13.05.2008 | 10.06.2011 | direktion |
Henrik Jøns Larsson | 11.02.2002 | 11.02.2002 | direktion |
Ole Jøns Larsson | 08.09.2000 | 13.05.2008 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Allan Hesseldahl Madsen | 10.06.2011 | 31.10.2013 | bestyrelse |
Uffe Marius Laursen | 10.06.2011 | 31.10.2013 | bestyrelse |
Folmer Myrup | 13.05.2008 | 31.10.2013 | bestyrelse |
Bo Rüemenapp Dideriksen | 13.05.2008 | 10.06.2011 | bestyrelse |
Birger Storm Thomsen | 13.05.2008 | 10.06.2011 | bestyrelse |
Glenn Larsson | 01.03.2004 | 13.05.2008 | bestyrelse |
Ole Jøns Larsson | 11.02.2002 | 13.05.2008 | bestyrelse |
Henrik Jøns Larsson | 11.02.2002 | 13.05.2008 | bestyrelse |
Dan Rybak | 11.02.2002 | 23.04.2003 | bestyrelse |