Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Agern Alle 3, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-23 fjernes Bestyrelse: Claus Kongsted Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-23 fjernes Direktion: Claus Kongsted Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-08-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-23 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med elektronisk udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-23 fjernes Navne: SOUNDFACTS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-23 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-23 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-23 fjernes Revisor: RL KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-23 fjernes Stiftere: LEONHARD RESEARCH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med elektronisk udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med elektroniske komponenter (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2007-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-05-16 fjernes Bestyrelse: Peter Kristiansen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agern Alle 3, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Agern Alle 3, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2004-04-27)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-01-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er på grundlag af patentlicensrettigheder vedrørende transient analyse at udvikle og markedsføre systemer til lydkvalitetsmålinger, eventuelt gennem licenskontrakter med tredjemand samt anden virksomhed, der har sammenhæng dermed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-15 tilføjes Navne: SOUNDFACTS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-14 fjernes Navne: LEONHARD HARMONI ApS (offentliggjort 2000-10-09)
Den 2004-01-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-15 tilføjes Vedtægter: 2004-01-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agern Alle 3, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2004-04-27)
Den 2003-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Louisevej 13, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-23 tilføjes Bestyrelse: Peter Kristiansen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-23 fjernes Bestyrelse: Frank Uldall Leonhard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-23 tilføjes Direktion: Claus Kongsted Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-23 fjernes Direktion: Frank Uldall Leonhard (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med elektroniske komponenter (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med elektroniske komponenter (offentliggjort 2001-12-19)
Den 2002-12-13 tilføjes Bestyrelse: Frank Uldall Leonhard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-13 tilføjes Direktion: Frank Uldall Leonhard (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-13 fjernes Direktion: Beate Bentzen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 133.929,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-20 tilføjes Direktion: Beate Bentzen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-20 fjernes Direktion: Frank Uldall Leonhard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Louisevej 13, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-22 tilføjes Direktion: Frank Uldall Leonhard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-08-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-22 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med elektroniske komponenter (offentliggjort 2001-12-19)
Den 2000-08-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-22 tilføjes Navne: LEONHARD HARMONI ApS (offentliggjort 2000-10-09)
Den 2000-08-22 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-22 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-22 tilføjes Revisor: RL KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-22 tilføjes Stiftere: LEONHARD RESEARCH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)