Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-22 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Tagholm 10-12, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-22 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-22 fjernes Navne: HOLDINGSELSKABET AF 7/11 2002 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-22 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-22 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-22 fjernes Stiftere: Jeppe Bisgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-22 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-02 fjernes Bestyrelse: Morten Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-02 fjernes Direktion: Ole Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-02 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og at besidde og administrere aktierne i Millex A/S. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-07 tilføjes Navne: HOLDINGSELSKABET AF 7/11 2002 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-06 fjernes Navne: MILLEX HOLDING A/S (offentliggjort 2001-12-14)
Den 2002-11-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-07 tilføjes Vedtægter: 2002-11-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tagholm 10-12, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Kraghedevej 187, 9382 Tylstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-30 tilføjes Bestyrelse: Morten Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-30 fjernes Bestyrelse: Marianne Uno Bisgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-30 tilføjes Direktion: Ole Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-30 fjernes Direktion: Jeppe Bisgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-30 tilføjes Navne: MILLEX HOLDING A/S (offentliggjort 2001-12-14)
Den 2001-11-29 fjernes Navne: LIJECO HOLDING A/S (offentliggjort 2000-11-10)
Den 2001-11-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-30 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-27 tilføjes Bestyrelse: Marianne Uno Bisgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-27 tilføjes Direktion: Jeppe Bisgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-27 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-27 tilføjes Navne: LIJECO HOLDING A/S (offentliggjort 2000-11-10)
Den 2000-10-26 fjernes Navne: J. B. A. HOLDING A/S UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-27 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-27 tilføjes Stiftere: Jeppe Bisgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-29 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2001-01-18)
Den 2000-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2001-01-18)
Den 2000-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kraghedevej 187, 9382 Tylstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Navne: J. B. A. HOLDING A/S UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)