Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Madsen | 18.03.2003 | 29.09.2006 | direktion |
Jon Ulrik Stokholm | 28.09.2000 | 18.03.2003 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Madsen | 27.03.2003 | 29.09.2006 | bestyrelse |
Oli Marner Christiansen | 26.03.2001 | 29.09.2006 | næstformand |
Niels Christoffer Thygesen | 28.09.2000 | 29.09.2006 | formand |
Jon Ulrik Stokholm | 28.09.2000 | 30.04.2003 | bestyrelse |
Jørgen Leif Cadovius | 28.09.2000 | 26.03.2001 | næstformand |