Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2016-07-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CM TECH ApS. (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2020-02-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-01-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-01-25 tilføjes Vedtægter: 2016-01-25 (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-01-25 fjernes Revisor: CENTRUMREVISION ApS (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 30, 5762 Vester Skerninge (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2013-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Langegyde 68, 5762 Vester Skerninge (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-09-27)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langegyde 68, 5762 Vester Skerninge (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Langegyde 68, 5762 Vester Skerninge (offentliggjort 2005-05-12)
Den 2005-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langegyde 68, 5762 Vester Skerninge (offentliggjort 2005-05-12)
Den 2005-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllevej 10, 5762 Vester Skerninge (offentliggjort 2003-04-27)
Den 2005-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-09-27)
Den 2004-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2003-04-04)
Den 2003-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevej 10, 5762 Vester Skerninge (offentliggjort 2003-04-27)
Den 2003-03-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovsbovej 12, 1., 5700 Svendborg (offentliggjort 2002-03-13)
Den 2003-03-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investerings-, finansiering- og udlejningsvirksomhed og dertil knyttet virksomhed samt aktiebesiddelse i forhold til DANCAST DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-28 tilføjes Vedtægter: 2003-03-28 (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2002-10-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2003-04-04)
Den 2002-09-30 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-10-06)
Den 2002-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovsbovej 12, 1., 5700 Svendborg (offentliggjort 2002-03-13)
Den 2002-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Højensvej 131, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højensvej 131, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-27 tilføjes Direktion: Claus Roar Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-09-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-27 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-10-06)
Den 2000-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-27 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-27 tilføjes Legale ejere: Claus Roar Andersen (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2000-09-27 tilføjes Navne: CLAUS ANDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2000-09-29)
Den 2000-09-27 tilføjes Reelle ejere: Claus Roar Andersen (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2000-09-27 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-27 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2000-09-27 tilføjes Revisor: CENTRUMREVISION ApS (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2000-09-27 tilføjes Stiftere: Claus Roar Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-09-29)
Den 2000-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)