Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjordvej 6, 8950 Ørsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-15 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-15 fjernes Navne: WINDPARTNER HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-15 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Ole Vestergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-15 fjernes Stiftere: EC ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-12 fjernes Bestyrelse: Lieselotte Graabek (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-12 fjernes Direktion: Joakim Kiørboe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordvej 6, 8950 Ørsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Ravnemarksvej 60, 4230 Skælskør (offentliggjort 2004-02-17)
Den 2005-08-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at arbejde med vindmølleprojekter globalt. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-29 tilføjes Vedtægter: 2005-08-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-17 tilføjes Direktion: Lars Schou Graabek (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ravnemarksvej 60, 4230 Skælskør (offentliggjort 2004-02-17)
Den 2004-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Kringelvej 13, 8250 Egå (offentliggjort 2003-07-23)
Den 2004-01-29 tilføjes Bestyrelse: Lars Schou Graabek (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-29 fjernes Bestyrelse: Flemming Michael Reinholdt (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Kringelvej 13, 8250 Egå (offentliggjort 2003-07-23)
Den 2003-07-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Balagervej 48, 8260 Viby J (offentliggjort 2003-03-24)
Den 2003-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Balagervej 48, 8260 Viby J (offentliggjort 2003-03-24)
Den 2003-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 8, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2002-08-27)
Den 2003-03-04 tilføjes Bestyrelse: Flemming Michael Reinholdt (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-04 fjernes Bestyrelse: Kirsten von Müllen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-04 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Ole Vestergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-04 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET OBSEN & NIELSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-04 fjernes Direktion: Frantz Michael Rudolf von Müllen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 8, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2002-08-27)
Den 2002-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Engtoften 7, 4593 Eskebjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-20 tilføjes Bestyrelse: Kirsten von Müllen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-20 tilføjes Direktion: Kirsten von Müllen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-20 fjernes Direktion: Kirsten von Müllen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-19 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET OBSEN & NIELSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engtoften 7, 4593 Eskebjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-01 tilføjes Direktion: Frantz Michael Rudolf von Müllen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 144.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-01 tilføjes Navne: WINDPARTNER HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-01 tilføjes Stiftere: EC ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)