Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jakob Petersen | 10.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Marianne Østergaard Eriksen | 01.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Fedder Skovgaard | 01.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jens Hansen | 01.01.2024 | formand |
Jesper Kronborg Jensen | 01.01.2024 | næstformand |
Mads Blirup | 01.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kay Villads Lauridsen | 01.03.2023 | 31.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Annette Langhoff | 01.01.2022 | 31.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ulla Hansen | 01.01.2022 | 28.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Fedder Skovgaard | 01.03.2021 | 31.12.2023 | næstformand |
Troels Maglegaard | 05.01.2021 | 31.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Petersen | 23.01.2020 | 31.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Sonja Rasmussen | 24.01.2018 | 31.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Dorthe Hindsgaul | 24.01.2018 | 31.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Asger Larsen | 13.02.2017 | 23.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jens Hansen | 09.12.2015 | 31.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Andersen | 09.12.2015 | 31.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Fedder Skovgaard | 09.12.2015 | 28.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Niels Erik Mertz Rasmussen | 09.12.2015 | 04.01.2021 | næstformand |
Troels Maglegaard | 09.12.2015 | 23.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Per Anders Olesen | 09.12.2015 | 23.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Tor Foss Mortensen | 09.12.2015 | 12.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Mette Marianne Ravn Dyekjær | 09.12.2015 | 31.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
Marianne Østergaard Eriksen | 01.04.2015 | 31.12.2023 | formand |
Jens Hansen | 31.03.2015 | 08.12.2015 | næstformand |
Søren Alrøe | 31.03.2015 | 31.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Niels Erik Mertz Rasmussen | 01.01.2014 | 08.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jens Hansen | 01.01.2014 | 30.03.2015 | næstformand |
Anne Line Rosenørn Nielsen | 01.01.2011 | 31.12.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jens Guttorm | 01.01.2011 | 31.12.2013 | næstformand |
Per Anders Olesen | 01.01.2010 | 31.12.2010 | bestyrelsesmedlem |
Jens Otto Kjærsgaard | 01.01.2010 | 31.12.2010 | bestyrelsesmedlem |
Henning Kristian Kristensen | 01.01.2010 | 31.12.2010 | bestyrelsesmedlem |
Jens Hansen | 01.01.2010 | 31.12.2010 | næstformand |
Kurt Skov Hansen | 01.01.2006 | 31.12.2009 | bestyrelsesmedlem |
Mads Blirup | 01.01.2006 | 31.12.2009 | bestyrelsesmedlem |
Søren Alrøe | 12.10.2000 | 30.03.2015 | formand |
Niels Erik Mertz Rasmussen | 12.10.2000 | 31.12.2010 | bestyrelsesmedlem |
Henning Kristian Kristensen | 12.10.2000 | 31.12.2005 | bestyrelsesmedlem |
Troels Maglegaard | 12.10.2000 | 31.12.2001 | næstformand |