Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse |
Den 2015-06-11 sletter virksomheden Ejerskaber: N'AGE ApS. (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-02 sletter virksomheden Ejerskaber: N'AGE ApS. (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MIE5 Datterholding 11 ApS. (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2022-02-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-02-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Frydenlundsvej 59, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-02-14 fjernes Direktion: Ida Bille Brahe (direktion) (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-02-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-04-30 (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-02-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-09-11 (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-02-14 fjernes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-02-14 fjernes Legale ejere: Ida Bille Brahe (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-02-14 fjernes Navne: IN´OVO HEALTH GROUP ApS (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-02-14 fjernes Reelle ejere: Ida Bille Brahe (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-02-14 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-02-14 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-02-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-02-14 fjernes Revisor: Rønne Revision I/S (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-02-14 fjernes Stiftere: Ida Bille Brahe (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-02-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2021-09-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frydenlundsvej 59, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2019-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongens Nytorv 24, 1., 1050 København K (offentliggjort 2019-10-27)
Den 2019-07-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-25 tilføjes Revisor: Rønne Revision I/S (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2017-03-25 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2016-10-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-09-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2013-09-24 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-01 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-01 fjernes Revisor: R60-BOMHUS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2006-03-09 tilføjes Revisor: R60-BOMHUS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 fjernes Revisor: Anne Mette Høffner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-19 tilføjes Revisor: Anne Mette Høffner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-06 fjernes Revisor: Jens Jørgen Høgsberg Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongens Nytorv 24, 1., 1050 København K (offentliggjort 2019-10-27)
Den 2003-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Gavnø 4, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, investering og konsulentydelser indenfor medicinal-, læge-, sundheds- og helsebranchen, samt anden hermed - efter direktionens skøn - beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2003-11-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2003-11-10 tilføjes Vedtægter: 2003-11-10 (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2003-02-05 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2003-02-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2002-05-14)
Den 2002-11-01 tilføjes Legale ejere: Ida Bille Brahe (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2002-11-01 tilføjes Reelle ejere: Ida Bille Brahe (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2000-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gavnø 4, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-11 tilføjes Direktion: Ida Bille Brahe (direktion) (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2000-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-04-30 (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2000-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-09-11 (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2000-09-11 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2002-05-14)
Den 2000-09-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-11 tilføjes Navne: IN´OVO HEALTH GROUP ApS (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2000-09-11 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2000-09-11 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2000-09-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2000-09-11 tilføjes Revisor: Jens Jørgen Høgsberg Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-11 tilføjes Stiftere: Ida Bille Brahe (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2000-09-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2000-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-04)