Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Catrin Monique Bærentsen | 18.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Birgit Horup Bærentsen | 17.09.2023 | formand |
Casper Christian Bærentsen | 08.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jonas Christian Bærentsen | 08.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Lars Christian Bærentsen | 15.09.2000 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peer Christian Bærentsen | 15.09.2000 | 17.09.2023 | formand |
Ulla Bærentsen | 15.09.2000 | 07.01.2019 | bestyrelsesmedlem |