Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dampskibsmolen 1, 2. th., 5800 Nyborg (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongsmarkvej 54, 4200 Slagelse (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2000-09-18 sletter virksomheden Ejerskaber: RÅNOKKEN NYBORG ApS. (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2005-09-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NORDSTJERNEN, NYBORG ApS. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongsmarkvej 54, 4200 Slagelse (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2017-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Knudshovedvej 21, st. tv., 5800 Nyborg (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2017-09-27 tilføjes Kontaktoplysninger: kgh@neptunholding.dk (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2017-06-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-06-01 tilføjes Vedtægter: 2017-06-01 (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-06-01 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knudshovedvej 21, st. tv., 5800 Nyborg (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2015-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Harevænget 152, 5800 Nyborg (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-05-30 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2008-05-30 fjernes Revisor: MH INVEST AF 02.01.1985 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Harevænget 152, 5800 Nyborg (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Harevænget 152, 5800 Nyborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Harevænget 152, 5800 Nyborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-18 tilføjes Direktion: Karl Georg Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-09-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er kapitalinteresser i andre selskaber, herunder at eje anparter i Navigator Invest, Nyborg ApS, cvr. nr. 13095701, hvis formål er køb og salg af fast ejendom, udlejning af fast ejendom samt at drive handel med værdipapirer, fonds- og valutaterminsforretninger af enhver art og næring indenfor finansiel virksomhed samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-09-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-18 tilføjes Legale ejere: Karl Georg Hansen (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2000-09-18 tilføjes Navne: NEPTUN HOLDING, NYBORG ApS (offentliggjort 2000-10-02)
Den 2000-09-18 tilføjes Reelle ejere: Karl Georg Hansen (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2000-09-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2000-09-18 tilføjes Revisor: MH INVEST AF 02.01.1985 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-18 tilføjes Stiftere: Karl Georg Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-18 tilføjes Vedtægter: 2000-09-18 (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2000-09-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-10-02)
Den 2000-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)