Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Hvidhvask | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyskær 3, 2730 Herlev (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-11-29 fjernes Binavne: SCANDINAVIAN PAYROLLS ApS, NORDIC PAYROLLS ApS, NORDIC PAYROLL ADMINISTRATION ApS, DANISH PAYROLL ADMINISTRATION ApS, BALTIC PAYROLLS ApS (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-11-29 fjernes Direktion: June Mejlgaard Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-11-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-11-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-09-15 (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-11-29 fjernes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-11-29 fjernes Legale ejere: Azets Denmark Holding ApS (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-11-29 fjernes Navne: DANSK LØNADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-11-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-11-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-11-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-11-29 fjernes Stiftere: Martin Traborg Bruun (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-11-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-03-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyskær 3, 2730 Herlev (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 41, 2., 1058 København K (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2017-01-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-01-02 tilføjes Direktion: June Mejlgaard Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-01-02 fjernes Direktion: Martin Traborg Bruun (adm. dir) (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2017-01-02 tilføjes Legale ejere: Azets Denmark Holding ApS (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-01-02 fjernes Legale ejere: NEW BIZ SERVICES ApS (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-04-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel-, konsulent- og rådgivningsvirksomhed samt at investere i andre selskaber og virksomheder efter direktionens skøn. (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2013-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2013-05-31 tilføjes Vedtægter: 2013-05-31 (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2013-05-31 fjernes Revisor: Dansk Revision København A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 41, 2., 1058 København K (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2010-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Kongensgade 9, 4., 1472 København K (offentliggjort 2007-08-21)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-02-18 tilføjes Revisor: Dansk Revision København A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-18 fjernes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 13. JANUAR 2010 ApS (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2010-01-04 tilføjes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 13. JANUAR 2010 ApS (offentliggjort 2015-07-28)
Den 2010-01-04 fjernes Revisor: Kjeld Aksel Dideriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2000-10-13)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Kongensgade 9, 4., 1472 København K (offentliggjort 2007-08-21)
Den 2007-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Studsbøl Alle 92, 2770 Kastrup (offentliggjort 2006-06-11)
Den 2007-07-31 fjernes Binavne: BPO ApS, BLUE NORDIC SERVICES ApS, BLUE NORDIC MANAGEMENT ApS, BLUE NORDIC ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-02-15 tilføjes Hvidhvask: SAERLIG (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Studsbøl Alle 92, 2770 Kastrup (offentliggjort 2006-06-11)
Den 2006-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hollænderdybet 33, 4., 2300 København S (offentliggjort 2001-04-23)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-02-22 tilføjes Revisor: Kjeld Aksel Dideriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-22 fjernes Revisor: REVISIONSANPARTSSELSKABET BIRGER K. FRANDSEN & PARTNERS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-06 tilføjes Navne: DANSK LØNADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2002-09-05 fjernes Navne: BPO SOLUTIONS ApS (offentliggjort 2000-09-21)
Den 2002-09-06 fjernes Binavne: ØKONOMIPARTNER ApS, INFOCON SERVICES ApS, ECONOMYPARTNER ApS, BUSINESS SOLUTIONS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hollænderdybet 33, 4., 2300 København S (offentliggjort 2001-04-23)
Den 2001-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 4, 1401 København K (offentliggjort 2000-09-21)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-20 tilføjes Legale ejere: NEW BIZ SERVICES ApS (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2000-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 4, 1401 København K (offentliggjort 2000-09-21)
Den 2000-09-15 tilføjes Binavne: ØKONOMIPARTNER ApS, INFOCON SERVICES ApS, ECONOMYPARTNER ApS, BUSINESS SOLUTIONS ApS, BPO ApS, BLUE NORDIC SERVICES ApS, BLUE NORDIC MANAGEMENT ApS, BLUE NORDIC ADMINISTRATION ApS, SCANDINAVIAN PAYROLLS ApS, NORDIC PAYROLLS ApS, NORDIC PAYROLL ADMINISTRATION ApS, DANISH PAYROLL ADMINISTRATION ApS, BALTIC PAYROLLS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-15 tilføjes Direktion: Martin Traborg Bruun (adm. dir) (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2000-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2000-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-09-15 (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2000-09-15 tilføjes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2000-10-13)
Den 2000-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2000-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2000-09-15 tilføjes Navne: BPO SOLUTIONS ApS (offentliggjort 2000-09-21)
Den 2000-09-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2000-09-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2000-09-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2000-09-15 tilføjes Revisor: REVISIONSANPARTSSELSKABET BIRGER K. FRANDSEN & PARTNERS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-15 tilføjes Stiftere: Martin Traborg Bruun (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2000-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2000-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-08)