Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at forestå formueforvaltning (offentliggjort 2022-12-18)
Den 2022-12-16 tilføjes Vedtægter: 2022-12-16 (offentliggjort 2022-12-18)
Den 2013-12-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ØDSTED BAGERI ApS. (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2022-11-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-11-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-11-22 tilføjes Vedtægter: 2022-11-22 (offentliggjort 2022-12-18)
Den 2022-11-22 fjernes Revisor: ELLEY REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-11-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-01 tilføjes Revisor: ELLEY REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2018-05-01 fjernes Revisor: Investeringsselskabet af 1. januar 2018 P/S (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2017-12-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engmarksvej 19, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-12-18)
Den 2013-12-18 tilføjes Direktion: Ellen Lundsberg Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at funger som holdingselskab og i øvrigt at drive investeringsvirksomhed, formuepleje samt andet dermed efter direktionens skøn beslægtede formål. (offentliggjort 2022-12-18)
Den 2013-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2013-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 tilføjes Legale ejere: Ellen Lundsberg Jensen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2013-12-18 tilføjes Navne: ELLEN JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-12-18)
Den 2013-12-18 tilføjes Reelle ejere: Ellen Lundsberg Jensen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2013-12-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2013-12-18 tilføjes Revisor: Investeringsselskabet af 1. januar 2018 P/S (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2013-12-18 tilføjes Stiftere: Ellen Lundsberg Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 tilføjes Vedtægter: 2013-12-18 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2013-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-12-18)
Den 2013-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)