Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Dekret | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Navne | Vedtægter | Reelle ejere | ||||
Kontaktoplysninger | Binavne | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform |
Den 2024-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-04-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-04-08 fjernes Direktion: Arne Sander Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-04-10 Statstidende Dekret
Den 2024-03-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tronholmen 3, 2., 8960 Randers SØ (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Lysningen 10, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2023-12-19 tilføjes Navne: E-A ApS (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-12-18 fjernes Navne: ASM Entreprise ApS (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-12-19 tilføjes Vedtægter: 2023-12-19 (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-04-28 tilføjes Reelle ejere: Jan Toft Olesen (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-04-28 fjernes Reelle ejere: Per Sørensen Prang (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-02-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-07 tilføjes Kontaktoplysninger: asm@asm-assentoft.dk (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-02-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-08 tilføjes Binavne: Aresvej ApS (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-12-07 tilføjes Navne: ASM Entreprise ApS (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2017-12-06 fjernes Navne: ARESVEJ ApS (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-12-07 tilføjes Vedtægter: 2017-12-07 (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2017-01-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2016-03-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2016-03-04 tilføjes Vedtægter: 2016-03-04 (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2016-03-04 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2015-08-01 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2015-08-01 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2013-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lysningen 10, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2013-12-18 tilføjes Direktion: Arne Sander Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2013-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er besidde og udleje ejendomme samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2014-01-08)
Den 2013-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 tilføjes Legale ejere: CLAUSHOLMVEJ HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2013-12-18 tilføjes Navne: ARESVEJ ApS (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2013-12-18 tilføjes Reelle ejere: Per Sørensen Prang, Arne Sander Mikkelsen, Ole Christian Bilenberg Nielsen (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2013-12-18 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2013-12-18 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2013-12-18 tilføjes Stiftere: CLAUSHOLMVEJ HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2013-12-18 tilføjes Vedtægter: 2013-12-18 (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2013-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-12-18)
Den 2013-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-12)