Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-02-27 fjernes Binavne: ZEROMIX ApS, TRAVELLOCK ApS, SSHHHH ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Fyllasvej 3, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-02-23 fjernes Direktion: Anne-Marie Vestergaard (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-09-14 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-23 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-02-23 fjernes Navne: KØBOGSALG ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-02-23 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-23 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-23 fjernes Revisor: HOSTRUPHUS & Partnere A/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-23 fjernes Stiftere: Advokatgruppen Aalborg I/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-03-01 tilføjes Revisor: HOSTRUPHUS & Partnere A/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-03-01 fjernes Revisor: KMA REVISION V/REG. REVISOR FRR KAREN ANDRESEN (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fyllasvej 3, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Randersvej 6, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-09-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-09-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-09-25 tilføjes Vedtægter: 2009-09-25 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør (offentliggjort 2001-01-11)
Den 2007-12-14 tilføjes Revisor: KMA REVISION V/REG. REVISOR FRR KAREN ANDRESEN (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2007-12-14 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Randersvej 6, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Randersvej 6, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2006-05-17)
Den 2006-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Randersvej 6, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2006-05-17)
Den 2006-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Fyllasvej 3, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2001-09-20)
Den 2006-02-23 tilføjes Navne: KØBOGSALG ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-02-22 fjernes Navne: SSHHHH ApS (offentliggjort 2004-12-30)
Den 2004-11-15 tilføjes Navne: SSHHHH ApS (offentliggjort 2004-12-30)
Den 2004-11-14 fjernes Navne: TRAVELLOCK ApS (offentliggjort 2002-09-06)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-08-05 tilføjes Direktion: Bent Vestergaard (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2002-08-05 tilføjes Navne: TRAVELLOCK ApS (offentliggjort 2002-09-06)
Den 2002-08-04 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 01.01.2001 (offentliggjort 2001-01-30)
Den 2001-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fyllasvej 3, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2001-09-20)
Den 2001-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Maglemølle 1, 4700 Næstved (offentliggjort 2001-01-19)
Den 2001-01-26 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 01.01.2001 (offentliggjort 2001-01-30)
Den 2001-01-25 fjernes Navne: ARMA-DAN ApS (offentliggjort 2000-12-13)
Den 2001-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maglemølle 1, 4700 Næstved (offentliggjort 2001-01-19)
Den 2001-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Fyllasvej 3, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2000-12-20)
Den 2001-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør (offentliggjort 2001-01-11)
Den 2000-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fyllasvej 3, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2000-12-20)
Den 2000-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Maren Turis Gade 10, 9100 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-02 tilføjes Direktion: Anne-Marie Vestergaard (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2000-12-02 fjernes Direktion: Jørgen Torpe Kann (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2000-12-02 tilføjes Navne: ARMA-DAN ApS (offentliggjort 2000-12-13)
Den 2000-12-01 fjernes Navne: AG NR. 957 ApS (offentliggjort 2000-09-28)
Den 2000-12-02 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2000-12-02 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2000-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maren Turis Gade 10, 9100 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-14 tilføjes Binavne: ZEROMIX ApS, TRAVELLOCK ApS, SSHHHH ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2000-09-14 tilføjes Direktion: Jørgen Torpe Kann (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2000-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2000-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-09-14 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2000-09-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2000-09-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2000-09-14 tilføjes Navne: AG NR. 957 ApS (offentliggjort 2000-09-28)
Den 2000-09-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2000-09-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2000-09-14 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2000-09-14 tilføjes Stiftere: Advokatgruppen Aalborg I/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2000-09-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2000-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)