Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Revisor | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2024-02-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Rodosvej 36, 2300 København S (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-21 fjernes Binavne: papirforsyning.dk Aps. (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-21 fjernes Direktion: Anne Thestrup Nielsen (direktør) (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-08-30 (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-21 fjernes Hovedbranche: Vinduespolering (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-21 fjernes Kontaktoplysninger: nybo@sjreng.dk (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-21 fjernes Legale ejere: Anne Thestrup Nielsen, Werner Elmer Schnetler (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-21 fjernes Navne: NYBO SERVICE ApS (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-21 fjernes Reelle ejere: Anne Thestrup Nielsen, Werner Elmer Schnetler (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-21 fjernes Stiftere: Werner Elmer Schnetler, Anne Thestrup Nielsen (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2017-02-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2017-02-15 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2017-02-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-26 tilføjes Binavne: papirforsyning.dk Aps. (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2017-01-26 tilføjes Kontaktoplysninger: nybo@sjreng.dk (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2017-01-26 tilføjes Vedtægter: 2017-01-26 (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2016-08-22 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2016-08-22 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Vinduespolering (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Vinduespolering (offentliggjort 2001-01-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2002-11-22 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2002-11-22 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-06 tilføjes Hovedbranche: Vinduespolering (offentliggjort 2001-01-22)
Den 2000-09-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-01 tilføjes Legale ejere: Anne Thestrup Nielsen, Werner Elmer Schnetler (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2000-09-01 tilføjes Reelle ejere: Anne Thestrup Nielsen, Werner Elmer Schnetler (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2000-08-31 fjernes Legale ejere: Anne Thestrup Nielsen, Werner Elmer Schnetler (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2000-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rodosvej 36, 2300 København S (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2000-08-30 tilføjes Direktion: Anne Thestrup Nielsen (direktør) (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2000-08-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og service- virksomhed indenfor rengøringssektoren samt at drive handel med- og forestå administration af fast ejendom. (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2000-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2000-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-08-30 (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2000-08-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2000-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2000-08-30 tilføjes Navne: NYBO SERVICE ApS (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2000-08-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2000-08-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2000-08-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-02-23)
Den 2000-08-30 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-30 tilføjes Stiftere: Werner Elmer Schnetler, Anne Thestrup Nielsen (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2000-08-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2000-08-30 tilføjes Vedtægter: 2000-08-30 (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2000-08-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2000-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2000-01-01 tilføjes Legale ejere: Anne Thestrup Nielsen, Werner Elmer Schnetler (offentliggjort 2017-11-22)