Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidkærvej 23, 1., 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-29 fjernes Bestyrelse: John Christian Aasted (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-29 fjernes Direktion: Anders Tange (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-09-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-29 fjernes Hovedbranche: Forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-29 fjernes Navne: ORGENERGY ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-29 fjernes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-29 fjernes Stiftere: HAT HOLDING ApS, AGROVENTURE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-07 tilføjes Bestyrelse: Søren Frandsen Bonde (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-07 fjernes Bestyrelse: Hans Hougaard Bang-Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-07 tilføjes Direktion: Franciscus Johannes Maria van het Erve (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive udviklings- og handelsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed indenfor landbrugs- og fødevaresektoren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-07 tilføjes Vedtægter: 2002-01-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 171.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-17 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 140.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-26 tilføjes Bestyrelse: Hans Hougaard Bang-Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-26 fjernes Bestyrelse: Anders Tange (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidkærvej 23, 1., 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-14 tilføjes Bestyrelse: Anders Tange (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-14 tilføjes Direktion: Anders Tange (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-09-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-14 tilføjes Hovedbranche: Forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-14 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-14 tilføjes Navne: ORGENERGY ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-14 tilføjes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-14 tilføjes Stiftere: HAT HOLDING ApS, AGROVENTURE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)