Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Direktion | Kapital | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2013-12-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ØSTERGADE, AUNING ApS. (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2022-07-18 tilføjes Direktion: Knud Dahl Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-07-18 tilføjes Kapital (Kapital): 168.000,00 (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-07-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-07-18 tilføjes Legale ejere: K.D.A. INVEST HOLDING ApS, Jannie Pedersen, Marius Mollerup, PJP HOLDING, AUNING ApS (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-07-17 fjernes Legale ejere: Jannie Pedersen, Marius Mollerup, PJP HOLDING, AUNING ApS (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-07-18 tilføjes Reelle ejere: Per Dannemand Sørensen, Knud Dahl Andersen, Jannie Pedersen, Marius Mollerup (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-07-17 fjernes Reelle ejere: Per Dannemand Sørensen, Jannie Pedersen, Marius Mollerup (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-07-18 tilføjes Vedtægter: 2022-07-18 (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2021-12-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2019-08-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2019-08-21 tilføjes Vedtægter: 2019-08-21 (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2019-08-21 fjernes Revisor: ROBÆK Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2019-08-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-02 tilføjes Revisor: ROBÆK Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2019-04-02 fjernes Revisor: National Revision Godkendte Revisorer a/s (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2018-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Centervej 11, 8963 Auning (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Centervej 11, 8963 Auning (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2018-09-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-07-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-04-22 tilføjes Revisor: National Revision Godkendte Revisorer a/s (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2008-04-22 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET LANGBALLE JENSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2000-10-30)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Centervej 11, 8963 Auning (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Centervej 11, 8963 Auning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Centervej 11, 8963 Auning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-15 tilføjes Direktion: Per Dannemand Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-09-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er byggeri, udlejning, køb og salg og anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-15 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2000-10-30)
Den 2000-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2000-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-15 tilføjes Legale ejere: Jannie Pedersen, Marius Mollerup, PJP HOLDING, AUNING ApS (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2000-09-15 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET JMP 2000 ApS (offentliggjort 2000-09-18)
Den 2000-09-15 tilføjes Reelle ejere: Per Dannemand Sørensen, Jannie Pedersen, Marius Mollerup (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2000-09-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2000-09-15 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET LANGBALLE JENSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-15 tilføjes Stiftere: PJP HOLDING, AUNING ApS, Marius Mollerup, Jannie Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-15 tilføjes Vedtægter: 2000-09-15 (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2000-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-09-18)
Den 2000-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)