Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Vedtægter | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2024-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilevej 6, 6720 Fanø (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-05-31 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-09-08 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-22 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-22 fjernes Legale ejere: Jørn Mouritzen, Kirsten Mouritzen (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-22 fjernes Navne: JØRN MOURITZEN HOLDING ApS (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-22 fjernes Reelle ejere: Jørn Mouritzen, Kirsten Mouritzen (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-22 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-22 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-22 fjernes Stiftere: Jørn Mouritzen (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2000-09-08 sletter virksomheden Ejerskaber: JØRN MOURITZEN ApS. (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2023-10-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2023-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2023-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-03 fjernes Direktion: Jørn Mouritzen (direktør) (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-09-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2013-10-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2013-10-03 tilføjes Vedtægter: 2013-10-03 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2013-10-03 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-30 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2003-09-23 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2001-08-22)
Den 2000-09-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2000-09-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2000-09-14 tilføjes Navne: JØRN MOURITZEN HOLDING ApS (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2000-09-13 fjernes Navne: JØRN MOURITZEN HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-08 tilføjes Navne: JØRN MOURITZEN HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2000-09-13 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-08 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilevej 6, 6720 Fanø (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2000-09-08 tilføjes Direktion: Jørn Mouritzen (direktør) (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2000-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-05-31 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2000-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-09-08 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2000-09-08 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2001-08-22)
Den 2000-09-08 tilføjes Legale ejere: Jørn Mouritzen, Kirsten Mouritzen (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2000-09-08 tilføjes Reelle ejere: Jørn Mouritzen, Kirsten Mouritzen (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2000-09-08 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2000-09-08 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2000-09-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2000-09-08 tilføjes Stiftere: Jørn Mouritzen (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2000-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-03)