Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Petuniavej 222, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-09 fjernes Direktion: Henrik Milling (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-09-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-09 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-09 fjernes Navne: MILLING INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-09 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-09 fjernes Stiftere: Henrik Milling (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er erhvervsmæssig investering i selvstændige selskaber med samme moderselskab, besiddelse af fast ejendom samt konsulentvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-07 tilføjes Vedtægter: 2010-06-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-10-10)
Den 2000-09-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-19 tilføjes Navne: MILLING INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-18 fjernes Navne: HM HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-01 tilføjes Navne: HM HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-07 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-06 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Petuniavej 222, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-01 tilføjes Direktion: Henrik Milling (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-09-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-10-10)
Den 2000-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Stiftere: Henrik Milling (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)