Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Reelle ejere | Revisor | Legale ejere | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Interessenter | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-31 tilføjes Bestyrelse: Kim Hertz (formand) (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-05-30 fjernes Bestyrelse: Jess Thorvall Damm-Aunsbjørn (formand) (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-05-31 tilføjes Direktion: Henrik Larsen-Ledet (direktør) (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-05-31 fjernes Direktion: Nicklas Nordahl Møller (direktør) (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2022-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristine Nielsens Gade 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-04-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-16 tilføjes Bestyrelse: Jess Thorvall Damm-Aunsbjørn (formand) (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2021-03-16 fjernes Bestyrelse: Hans Peter Vestergaard (formand) (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2021-03-15 fjernes Bestyrelse: Jess Thorvall Damm-Aunsbjørn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2021-03-16 tilføjes Direktion: Nicklas Nordahl Møller (direktør) (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2021-03-16 fjernes Direktion: Anders Marcus (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-03-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-27 tilføjes Bestyrelse: Jess Thorvall Damm-Aunsbjørn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2019-03-27 fjernes Bestyrelse: Anders Marcus (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-04-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-15 tilføjes Bestyrelse: Hans Peter Vestergaard (formand) (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2018-03-15 fjernes Bestyrelse: Michael Mikkelsen (formand) (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2016-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Hack Kampmanns Plads 1, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2015-06-23 tilføjes Bestyrelse: Anders Marcus (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2015-06-23 fjernes Bestyrelse: Kim Hertz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hack Kampmanns Plads 1, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2015-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordhavnsgade 1, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-03-30 tilføjes Bestyrelse: Kim Hertz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-03-30 fjernes Bestyrelse: Anders Marcus (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-29 fjernes Bestyrelse: Peter Krogsgaard Jørgensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-30 tilføjes Reelle ejere: Michael Mikkelsen (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2015-03-30 fjernes Reelle ejere: Michael Mikkelsen (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2015-03-30 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2015-03-30 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2013-12-18 tilføjes Legale ejere: Mathias Hougaard (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2013-12-16 tilføjes Legale ejere: Kim Hertz (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2013-12-11 tilføjes Legale ejere: John Evald Hansen (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2013-12-09 tilføjes Legale ejere: Jess Thorvall Damm-Aunsbjørn (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2013-12-05 tilføjes Legale ejere: Ib Skov-Hansen (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2013-12-04 tilføjes Legale ejere: Lars Wiggers Hyldgaard, Søren Bay, Morten Bundgaard (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2013-12-03 tilføjes Legale ejere: Michael Mikkelsen (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2013-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordhavnsgade 1, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2013-12-02 tilføjes Bestyrelse: Peter Krogsgaard Jørgensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-02 tilføjes Direktion: Anders Marcus (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-02 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er direkte eller indirekte at eje og drive solcellepark i Frankrig. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-12-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2013-12-02 tilføjes Interessenter: OBTON SOLENERGI FLAMANT KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2013-12-18)
Den 2013-12-02 tilføjes Navne: K/S OBTON SOLENERGI FLAMANT (offentliggjort 2013-12-18)
Den 2013-12-02 tilføjes Reelle ejere: Anders Marcus, Peter Krogsgaard Jørgensen (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2013-12-02 fjernes Reelle ejere: Anders Marcus, Peter Krogsgaard Jørgensen (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2013-12-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-12-02 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2013-12-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med bestyrelsens formand, to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-02 tilføjes Vedtægter: 2013-12-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-02 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-12-18)
Den 2013-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)