Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-02 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngsø Alle 3, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-02 fjernes Direktion: Christian Balieu Betting (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-02 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-02 fjernes Navne: NEW MARKET KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-02 fjernes Revisor: SCHMIDT MANAGEMENT AF 1911 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-02 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngsø Alle 3, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Ndr Dragørvej 171, 2791 Dragør (offentliggjort 2001-02-14)
Den 2002-08-10 tilføjes Direktion: Christian Balieu Betting (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-10 fjernes Direktion: Erik Munk Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at deltage som komplementar i kommanditselskabet K/S New Market. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Christian Betting (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-10 tilføjes Vedtægter: 2002-08-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ndr Dragørvej 171, 2791 Dragør (offentliggjort 2001-02-14)
Den 2000-12-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundehusvej 10, 2100 København Ø (offentliggjort 2000-11-24)
Den 2000-12-31 tilføjes Direktion: Erik Munk Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 fjernes Direktion: Kim Borch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 tilføjes Revisor: SCHMIDT MANAGEMENT AF 1911 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 fjernes Revisor: JUUL & PARTNERE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundehusvej 10, 2100 København Ø (offentliggjort 2000-11-24)
Den 2000-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-09 tilføjes Direktion: Kim Borch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-09 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-09 tilføjes Navne: NEW MARKET KOMPLEMENTAR ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-08 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 4090 (offentliggjort 2000-09-12)
Den 2000-11-09 tilføjes Revisor: JUUL & PARTNERE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-09 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 4090 (offentliggjort 2000-09-12)
Den 2000-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)