Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Helene Gullevi Ubbesen Andreasen | 30.10.2017 | 28.05.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Knud Andreasen | 23.11.2015 | 31.10.2017 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Datalogitech ApS (CVR 10148022) | NORMAL | 23.11.2015 | 100,00% | 100,00% |
ATLINAS ApS (CVR 32678289) | NORMAL | 01.06.2015 | 100,00% | 100,00% |