Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Erik Madsen | 16.03.2001 | 28.10.2016 | adm. dir |
Tommy Nielsen | 06.09.2000 | 16.03.2001 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Erik Madsen | 06.09.2000 | 06.08.2001 | bestyrelse |
Per Jørgensen | 06.09.2000 | 06.08.2001 | bestyrelse |
Tommy Nielsen | 06.09.2000 | 06.08.2001 | bestyrelse |