Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
IndkaldelseTilFordringsproevelse | Direktion | Revisor | Dekret | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Fakse Tværgade 4, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-08-01 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-14 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-14 fjernes Legale ejere: Peter Kim Andersen, Erling Mogensen, Frank Henrik Brix Sørensen (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-14 fjernes Navne: EPF-INVEST ApS (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-14 fjernes Reelle ejere: Peter Kim Andersen, Erling Mogensen, Frank Henrik Brix Sørensen (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-14 fjernes Stiftere: Frank Henrik Brix Sørensen, Erling Mogensen (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-08-26 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-03-17 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2021-01-15 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2020-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2020-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2020-04-28 fjernes Direktion: Erling Mogensen (direktion) (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2020-04-28 fjernes Revisor: Lise Rooswel Nielsen (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2020-04-30 Statstidende Dekret
Den 2020-03-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-21 tilføjes Reelle ejere: Peter Kim Andersen, Erling Mogensen, Frank Henrik Brix Sørensen (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2017-05-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fakse Tværgade 4, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2015-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Lerfosgade 3, st. th., 2300 København S (offentliggjort 2015-12-07)
Den 2015-11-11 tilføjes Legale ejere: Peter Kim Andersen, Erling Mogensen, Frank Henrik Brix Sørensen (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2014-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lerfosgade 3, st. th., 2300 København S (offentliggjort 2015-12-07)
Den 2014-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Stolemagerstien 6, 3. th., 2300 København S (offentliggjort 2014-02-13)
Den 2013-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stolemagerstien 6, 3. th., 2300 København S (offentliggjort 2014-02-13)
Den 2013-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Rubinsteinsvej 28, 3. tv., 2450 København SV (offentliggjort 2004-06-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rubinsteinsvej 28, 3. tv., 2450 København SV (offentliggjort 2004-06-04)
Den 2002-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Rubinsteinsvej 28, 3. tv., 2450 København SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, og hermed ligestillet virksomhed. (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2002-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 240.000,00 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2002-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2002-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne. (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2002-12-17 tilføjes Vedtægter: 2002-12-17 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2000-11-09 tilføjes Revisor: Lise Rooswel Nielsen (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2000-10-05 fjernes Revisor: Ken Woiremose Clausen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rubinsteinsvej 28, 3. tv., 2450 København SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-01 tilføjes Direktion: Erling Mogensen (direktion) (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2000-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2000-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-08-01 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2000-08-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-01 tilføjes Navne: EPF-INVEST ApS (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2000-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2000-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2000-08-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2000-08-01 tilføjes Revisor: Ken Woiremose Clausen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-01 tilføjes Stiftere: Frank Henrik Brix Sørensen, Erling Mogensen (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2000-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2000-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-01)