Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bestyrelse | Hvidhvask | ||||
Hovedbranche | Tegningsregel | Vedtægter | Formål | ||||
Legale ejere | Navne | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Binavne | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2000-09-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VARIG TEKNIK & MILJØ A/S. (offentliggjort 2015-04-28)
Den 2006-01-11 sletter virksomheden Ejerskaber: ASKELUND EJENDOMME A/S. (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2023-09-06 fjernes Bestyrelse: Victor Hugo Betak Veloso (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-06-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2021-11-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-05-25 tilføjes Bestyrelse: Eigil Appel Pedersen (formand) (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-25 fjernes Bestyrelse: Allan Jørgensen (formand) (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-10 tilføjes Bestyrelse: Victor Hugo Betak Veloso (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2020-04-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-10 tilføjes Vedtægter: 2019-12-10 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-10 fjernes Bestyrelse: Gert Højgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 tilføjes Bestyrelse: Preben Majdahl Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-16 tilføjes Bestyrelse: Gert Højgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2016-09-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er finansiering samt besiddelse af ejerandele i datterselskaber (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-09-16 tilføjes Legale ejere: PFH DK Holding ApS (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-09-16 tilføjes Navne: Varig Group ApS (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-09-15 fjernes Navne: ASKELUND HOLDING ApS (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-09-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller et bestyrelsesmedlem og en direktør i forening (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2016-09-16 tilføjes Vedtægter: 2016-09-16 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2016-05-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-08 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-08 fjernes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Varig Allé 1, 4180 Sorø (offentliggjort 2007-02-26)
Den 2007-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Sorøvej 89, 4100 Ringsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er holding-, investerings- og finansieringsvirksomhed. (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2007-02-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2007-02-23 tilføjes Vedtægter: 2007-02-23 (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2004-07-27 tilføjes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-27 fjernes Revisor: Groth-Rydder A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sorøvej 89, 4100 Ringsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-11 tilføjes Binavne: VARIG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-11 tilføjes Direktion: Preben From Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-09-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-11 tilføjes Legale ejere: Preben From Hansen (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2000-09-11 tilføjes Navne: ASKELUND HOLDING ApS (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2000-09-11 tilføjes Reelle ejere: Preben From Hansen (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2000-09-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2000-09-11 tilføjes Revisor: Groth-Rydder A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-11 tilføjes Stiftere: Preben From Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-09-11)
Den 2000-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)