Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rolf Ib Andersen | 17.12.2001 | 08.05.2007 | direktion |
Rolf Ib Andersen | 01.05.2000 | 27.09.2001 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rolf Ib Andersen | 17.12.2001 | 08.05.2007 | bestyrelse |
Steen Christensen | 07.12.2000 | 08.05.2007 | bestyrelse |
Connie Kristine Larsen | 26.09.2000 | 01.01.2003 | bestyrelse |
Rolf Ib Andersen | 01.05.2000 | 27.09.2001 | formand |