Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mattias Fredrik Nilsson | 24.02.2004 | 31.08.2004 | direktion |
Lars Mårten Örjan Andersson | 01.01.2003 | 24.02.2004 | direktion |
Jacob Understed Rosengren | 01.10.2002 | 01.01.2003 | adm. dir |
Lars Mårten Örjan Andersson | 17.07.2002 | 01.10.2002 | direktion |
Perry Robert Bruce Stewart | 20.02.2002 | 17.07.2002 | direktion |
Jan Karlsen | 12.05.2000 | 18.01.2002 | direktion |