Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2002-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Agnetevej 16, 2. th., 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-08 fjernes Navne: TB ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-08 fjernes Stiftere: Thorsten Johann Liunge Borgqvist (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier, herunder aktier i selskabet Orange Web Company A/S, investeringsvirksomhed køb af administration og udlejning af fast ejendom samt virksomhed, der er ligestillet med førnævnte aktiviteter (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-19 tilføjes Navne: TB ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-18 fjernes Navne: THORSTEN BORGQVIST HOLDING ApS (offentliggjort 2000-09-07)
Den 2002-06-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-19 tilføjes Vedtægter: 2002-06-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-19 fjernes Direktion: Thorsten Johann Liunge Borgqvist (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-19 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agnetevej 16, 2. th., 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-24 tilføjes Direktion: Thorsten Johann Liunge Borgqvist (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-24 tilføjes Navne: THORSTEN BORGQVIST HOLDING ApS (offentliggjort 2000-09-07)
Den 2000-07-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-24 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-24 tilføjes Stiftere: Thorsten Johann Liunge Borgqvist (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)