Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Tobiasen | 25.06.2002 | 25.06.2002 | direktion |
Christoffer Bruun | 25.06.2002 | 25.06.2002 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Borum | 25.05.2005 | 01.09.2008 | bestyrelse |
Peter Tobiasen | 25.06.2002 | 01.09.2008 | bestyrelse |
Allan Frank Løvgreen | 25.06.2002 | 01.09.2008 | formand |
Christoffer Bruun | 25.06.2002 | 25.05.2005 | bestyrelse |
Allan Frank Løvgreen | 25.06.2002 | 25.06.2002 | formand |
RÆVEHOLM CENTER KOMPLEMENTAR ApS (CVR 26372984) | 21.12.2001 | 25.06.2002 | bestyrelse |
James Jensen | 14.06.2000 | 21.12.2001 | bestyrelse |