Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Bibranche | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-03 fjernes Binavne: SCANPAINT A/S, HYGAEA COLOURS AND VARNISHES LTD. A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Gasværksvej 30, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-24 fjernes Bestyrelse: Marttti Osmo Kiikka (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-24 fjernes Bibranche: Engroshandel med lak, maling, tapet, malerpensler mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-24 fjernes Direktion: Jari Schneider (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-24 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af maling, lak, trykfarver mv. samt tætningsmaterialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-24 fjernes Kontaktoplysninger: hygaea@hygaea.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-24 fjernes Navne: HYGÆA A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-24 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-24 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-24 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-10-15 tilføjes Bestyrelse: Jari Schneider (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-15 fjernes Bestyrelse: Anton Lassen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-15 tilføjes Direktion: Jari Schneider (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-15 fjernes Direktion: Anton Lassen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virksomhed med udvikling, produktion og handel med produkter indenfor farve- og kemikaliebranchen samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samelde bestyrelsen eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-02 tilføjes Vedtægter: 2001-05-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-02-09 tilføjes Kontaktoplysninger: hygaea@hygaea.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-05 tilføjes Direktion: Anton Lassen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-05 fjernes Direktion: Jørgen Aagaard Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gasværksvej 30, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 29, 6000 Kolding (offentliggjort 2000-12-13)
Den 2001-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-02 tilføjes Navne: HYGÆA A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 fjernes Navne: A/S PSE NR. 5638 (offentliggjort 2000-09-07)
Den 2001-01-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med lak, maling, tapet, malerpensler mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 29, 6000 Kolding (offentliggjort 2000-12-13)
Den 2000-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-08 tilføjes Bestyrelse: Anton Lassen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-08 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-08 tilføjes Direktion: Jørgen Aagaard Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-08 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-08 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-08 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-01 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Binavne: SCANPAINT A/S, HYGAEA COLOURS AND VARNISHES LTD. A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af maling, lak, trykfarver mv. samt tætningsmaterialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 5638 (offentliggjort 2000-09-07)
Den 2000-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)