Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-05-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-05-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Jensløvsvej 6, st. th., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-05-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-05-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-09-01 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-05-02 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-05-02 fjernes Kontaktoplysninger: kh@shareworks.dk (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-05-02 fjernes Navne: SHAREWORKS ApS (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-05-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-05-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-05-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-05-02 fjernes Stiftere: Klaus Iversen Hell (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-05-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-02-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-02-14)
Den 2016-01-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-02-14)
Den 2015-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2015-10-19 fjernes Direktion: Klaus Iversen Hell (direktion) (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2015-10-19 fjernes Revisor: GR Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2012-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jensløvsvej 6, st. th., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2012-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: A N Hansens Alle 28, 2900 Hellerup (offentliggjort 2009-08-04)
Den 2012-09-15 tilføjes Kontaktoplysninger: kh@shareworks.dk (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: A N Hansens Alle 28, 2900 Hellerup (offentliggjort 2009-08-04)
Den 2009-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøgevej 17, 2900 Hellerup (offentliggjort 2008-01-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgevej 17, 2900 Hellerup (offentliggjort 2008-01-09)
Den 2008-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Duntzfelts Alle 21, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2004-05-27)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2006-10-06)
Den 2007-12-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, konsulentvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2007-12-03 tilføjes Navne: SHAREWORKS ApS (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2007-12-02 fjernes Navne: VIDEN NET ApS (offentliggjort 2004-05-27)
Den 2007-12-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2007-12-03 tilføjes Vedtægter: 2007-12-03 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-07-01 tilføjes Revisor: GR Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2004-06-30 fjernes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Duntzfelts Alle 21, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2004-05-27)
Den 2004-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Kiplings Alle 42 (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2004-05-03 tilføjes Navne: VIDEN NET ApS (offentliggjort 2004-05-27)
Den 2004-05-02 fjernes Navne: COMPANY ID ApS (offentliggjort 2000-09-11)
Den 2004-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kiplings Alle 42 (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2004-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 8, 3., 1456 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2006-10-06)
Den 2003-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2000-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 8, 3., 1456 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-01 tilføjes Direktion: Klaus Iversen Hell (direktion) (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2000-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-09-01 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Navne: COMPANY ID ApS (offentliggjort 2000-09-11)
Den 2000-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Stiftere: Klaus Iversen Hell (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-19)