Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2005-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Tværgade 15, 6500 Vojens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-08-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-16 fjernes Navne: 3 F & J INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-16 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-16 fjernes Stiftere: Lars Møller Jørgensen, Henrik Selmann Frank (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-25 fjernes Bestyrelse: Henrik Selmann Frank (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-25 fjernes Direktion: Lars Møller Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tværgade 15, 6500 Vojens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Tværvej 15, 6500 Vojens (offentliggjort 2001-12-18)
Den 2001-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tværvej 15, 6500 Vojens (offentliggjort 2001-12-18)
Den 2001-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Tranevej 2, 6500 Vojens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-25 tilføjes Stiftere: Henrik Selmann Frank (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-25 fjernes Stiftere: Henrik Selmann Frank (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranevej 2, 6500 Vojens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-29 tilføjes Bestyrelse: Henrik Selmann Frank (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-29 tilføjes Direktion: Lars Møller Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe, sælge og eje fast ejendom samt anden hermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-08-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-29 tilføjes Navne: 3 F & J INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-29 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-29 tilføjes Stiftere: Lars Møller Jørgensen, Henrik Selmann Frank (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-29 tilføjes Vedtægter: 2000-08-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)