Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Ejerskaber | xbrl | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Bibranche | Hovedbranche | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Binavne | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Kapitalvaluta | ||||
Virksomhedsform | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-19 tilføjes Bestyrelse: Jacob Aarup Damsø (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2022-10-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: COBB SCANDINAVIA ApS. (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2023-11-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-02 tilføjes Kontaktoplysninger: ms@alaska.dk (offentliggjort 2022-10-02)
Den 2022-10-01 fjernes Kontaktoplysninger: md@alaska.dk (offentliggjort 2022-10-02)
Den 2022-10-01 tilføjes Direktion: Michael Hove Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-02)
Den 2022-09-30 fjernes Direktion: Michael Aarup Damsø (direktør) (offentliggjort 2022-10-02)
Den 2022-01-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2022-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2021-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2021-11-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Revisor: Revisorgruppen v/Gotfredsen I/S (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-11-19 fjernes Revisor: Nyberg & Nielsen ejendomsudlejning I/S (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-10-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-28 tilføjes Legale ejere: MD 2007 HOLDING ApS (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2019-05-28 fjernes Legale ejere: PJ 2007 HOLDING ApS (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-05-27 fjernes Legale ejere: MD 2007 HOLDING ApS (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-05-28 tilføjes Reelle ejere: Michael Aarup Damsø (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2019-05-28 fjernes Reelle ejere: Poul Jensen (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-05-27 fjernes Reelle ejere: Michael Aarup Damsø (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-08 fjernes Bestyrelse: Poul Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-04-03 tilføjes Binavne: Kimex A/S (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-08 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-01-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-01-08 tilføjes Navne: Alaska A/S (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-01-07 fjernes Navne: KIMEX A/S (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-01-08 tilføjes Vedtægter: 2019-01-08 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-22 tilføjes Kontaktoplysninger: md@alaska.dk (offentliggjort 2022-10-02)
Den 2018-06-21 fjernes Kontaktoplysninger: pmc@kimex.com (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-06-13 tilføjes Bestyrelse: Andreas Husfeldt Knudsen (formand) (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-13 fjernes Bestyrelse: Ernst Carl Peter Scheibel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-05 tilføjes Direktion: Michael Aarup Damsø (direktør) (offentliggjort 2022-10-02)
Den 2017-12-04 fjernes Direktion: Peter Morgan Borgstrøm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-12-04 fjernes Bestyrelse: Peter Morgan Borgstrøm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-10-01 tilføjes Kontaktoplysninger: pmc@kimex.com (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og produktion og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-16 tilføjes Vedtægter: 2011-11-16 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2010-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2010-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Sæbe- og vaskemiddelfabrikker (offentliggjort 2004-02-11)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-11 tilføjes Bestyrelse: Michael Aarup Damsø (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-26 tilføjes Legale ejere: MD 2007 HOLDING ApS, PJ 2007 HOLDING ApS (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2007-06-26 tilføjes Reelle ejere: Michael Aarup Damsø, Poul Jensen (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løkkebyvej 12, 5953 Tranekær (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Løkkebyvej 12, 5953 Tranekær (offentliggjort 2003-09-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løkkebyvej 12, 5953 Tranekær (offentliggjort 2003-09-22)
Den 2003-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Undalsvej 11, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2000-12-05)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Sæbe- og vaskemiddelfabrikker (offentliggjort 2004-02-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre kemiske produkter i øvrigt (offentliggjort 2000-12-06)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-10-31 tilføjes Bestyrelse: Peter Adser (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-10-31 fjernes Bestyrelse: Peter Adser (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2000-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Undalsvej 11, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2000-12-05)
Den 2000-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-10 tilføjes Bestyrelse: Peter Morgan Borgstrøm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-11-10 tilføjes Direktion: Peter Morgan Borgstrøm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-11-10 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-11-10 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2000-11-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-10 tilføjes Legale ejere: CONWIN ApS (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2000-11-10 tilføjes Reelle ejere: John Jens Peter Johansen (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2000-11-10 tilføjes Revisor: Nyberg & Nielsen ejendomsudlejning I/S (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2000-11-10 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2000-12-05)
Den 2000-11-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-09-08)
Den 2000-11-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre kemiske produkter i øvrigt (offentliggjort 2000-12-06)
Den 2000-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Navne: KIMEX A/S (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2000-09-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-09-08)
Den 2000-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)