Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Errit Jean Müller | 30.04.2008 | 29.10.2009 | direktion |
Jesper Sobol | 30.04.2008 | 29.10.2009 | direktion |
Gorm Siiger | 30.04.2008 | 29.10.2009 | direktion |
Jens Thonke | 21.11.2000 | 12.06.2009 | direktion |
Lars Einar Bærentzen | 21.11.2000 | 01.08.2004 | direktion |
Victor Christoffersen | 01.08.2000 | 21.11.2000 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Kemal Onat | 12.06.2009 | 29.10.2009 | formand |
Errit Jean Müller | 20.04.2009 | 29.10.2009 | bestyrelse |
Søren Christensen | 20.11.2007 | 12.06.2009 | bestyrelse |
Morten Illum | 20.11.2007 | 20.04.2009 | bestyrelse |
Michael Askjær | 20.11.2007 | 20.04.2009 | bestyrelse |
Errit Jean Müller | 20.12.2006 | 20.11.2007 | bestyrelse |
Jesper Sobol | 20.12.2006 | 20.11.2007 | bestyrelse |
Jakob Ingemann | 11.04.2005 | 20.04.2009 | bestyrelse |
Per Hjælmsø Hansen | 01.01.2004 | 20.11.2007 | bestyrelse |
Poul Erik Overgaard Nielsen | 21.11.2000 | 29.10.2009 | bestyrelse |
Jens Thonke | 21.11.2000 | 20.11.2007 | bestyrelse |
René Birger Rosenbeck-Larsen | 21.11.2000 | 18.05.2006 | bestyrelse |
Lars Einar Bærentzen | 21.11.2000 | 01.08.2004 | bestyrelse |
Victor Christoffersen | 01.08.2000 | 21.11.2000 | bestyrelse |
Sebastian Benjamin Bahn Christoffersen | 01.08.2000 | 21.11.2000 | bestyrelse |
Helen Mimi Janniche | 01.08.2000 | 21.11.2000 | bestyrelse |