Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Ejerskaber | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-11 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Lyngsø (formand) (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-11 fjernes Bestyrelse: Leif Ole Lund-Andersen (formand) (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2014-04-08 sletter virksomheden Ejerskaber: SP HOLDING UBBY ApS. (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2014-08-13 sletter virksomheden Ejerskaber: SPM EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SPM EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2019-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SP HOLDING UBBY ApS. (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2020-02-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Roofgarden Holmstrup ApS. (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-15 tilføjes Bestyrelse: Julie Keldborg Malmos (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-15 tilføjes Vedtægter: 2020-05-15 (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2019-04-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-01-31 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2018-04-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-09 tilføjes Bestyrelse: Leif Ole Lund-Andersen (formand) (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2017-03-09 tilføjes Vedtægter: 2017-03-09 (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2016-04-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-12 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-11 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET FLEMMING HANSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2003-11-20)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmstrup Byvej 1, 4450 Jyderup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmstrup Byvej 1, 4450 Jyderup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2003-11-20)
Den 2001-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-10-05)
Den 2000-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmstrup Byvej 1, 4450 Jyderup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-01 tilføjes Direktion: Per Malmos (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at overtage og besidde den samlede aktiekapital i P.Malmos A/S samt drive anden virksomhed som efter direktionens skøn er forenelig med den navnte aktiebesiddelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-10-05)
Den 2000-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Legale ejere: Per Malmos (offentliggjort 2015-01-29)
Den 2000-09-01 tilføjes Navne: HOLMSTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2000-09-14)
Den 2000-09-01 tilføjes Reelle ejere: Per Malmos (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2000-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2000-09-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET FLEMMING HANSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Stiftere: Per Malmos (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-01 tilføjes Vedtægter: 2000-09-01 (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2000-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-09-14)
Den 2000-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)