Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Revisor | Hovedbranche | Legale ejere | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndersøvej 9, 2820 Gentofte (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndersøvej 9, 2820 Gentofte (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2000-08-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PRÆSTEGAARDS TEGNESTUE ApS. (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2023-10-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndersøvej 9, 2820 Gentofte (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2020-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Værkstedsgården 14-15, 2620 Albertslund (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-16 tilføjes Kontaktoplysninger: bent@praestegaardsystem.com (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-10-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Værkstedsgården 14-15, 2620 Albertslund (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2012-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 142, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-14 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-14 fjernes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-07 tilføjes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-07 fjernes Revisor: Freddy Hjøllund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-09-11)
Den 2007-04-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-09-11)
Den 2007-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-01 tilføjes Legale ejere: Bent Erik Præstegaard (offentliggjort 2015-05-15)
Den 2000-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 142, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-24 tilføjes Direktion: Bent Erik Præstegaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-08-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter/aktier i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-08-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-24 tilføjes Navne: PRÆSTEGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2000-09-04)
Den 2000-08-24 tilføjes Reelle ejere: Bent Erik Præstegaard (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2000-08-24 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-24 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2000-08-24 tilføjes Revisor: Freddy Hjøllund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-24 tilføjes Stiftere: Bent Erik Præstegaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-24 tilføjes Vedtægter: 2000-08-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-09-04)
Den 2000-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)