Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Direktion | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Legale ejere |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2004-09-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BEKO INVEST ApS. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2023-05-24 tilføjes Direktion: Kora Manuela Fynsk (direktør) (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2023-05-24 fjernes Direktion: Svend Anker Fynsk (direktør) (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2023-05-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2020-04-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2020-04-27 fjernes Revisor: REVISIONSCENTRET AABENRAA & PADBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2019-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugløkke 30, 6430 Nordborg (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugløkke 30, 6430 Nordborg (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2004-05-05)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugløkke 30, 6430 Nordborg (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugløkke 30, 6430 Nordborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-07 tilføjes Revisor: REVISIONSCENTRET AABENRAA & PADBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2006-08-07 fjernes Revisor: RCAA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugløkke 30, 6430 Nordborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-29 tilføjes Direktion: Svend Anker Fynsk (direktør) (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2000-08-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-08-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-29 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2004-05-05)
Den 2000-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-29 tilføjes Navne: S.A. FYNSK HOLDING ApS (offentliggjort 2000-09-11)
Den 2000-08-29 tilføjes Reelle ejere: Svend Anker Fynsk (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2000-08-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2000-08-29 tilføjes Revisor: RCAA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-29 tilføjes Stiftere: Svend Anker Fynsk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-29 tilføjes Vedtægter: 2000-08-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-09-11)
Den 2000-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-28 tilføjes Legale ejere: Svend Anker Fynsk (offentliggjort 2015-06-12)