Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2014-03-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DEN NY SPRITFABRIK A/S. (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-09-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KH-Online ApS. (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2019-06-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2017-06-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2017-06-19 fjernes Revisor: Frank Bergmann Hansen (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2014-11-10)
Den 2014-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-11-10)
Den 2013-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sabroesvej 24, 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-12-17)
Den 2013-12-15 tilføjes Direktion: Sune Berg Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-11-10)
Den 2013-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-15 tilføjes Legale ejere: Sune Berg Hansen (offentliggjort 2017-11-05)
Den 2013-12-15 tilføjes Navne: SUNE B HANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-12-17)
Den 2013-12-15 tilføjes Reelle ejere: Sune Berg Hansen (offentliggjort 2017-11-05)
Den 2013-12-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2013-12-15 tilføjes Revisor: Frank Bergmann Hansen (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2013-12-15 tilføjes Stiftere: Sune Berg Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-15 tilføjes Vedtægter: 2013-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-12-17)
Den 2013-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)