Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Reelle ejere | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Formål | Navne | Tegningsregel | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2023-07-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2023-07-06 tilføjes Vedtægter: 2023-07-06 (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2023-07-06 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Essen 2, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Essen 2, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-06-14 fjernes Direktion: Helle Rytter Klitmøller (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-07-01 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2010-07-01 fjernes Revisor: A/S AF 8.3.2011 KOLDING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-06 tilføjes Direktion: Helle Rytter Klitmøller (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-06 fjernes Direktion: Erling Rytter Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-03 tilføjes Reelle ejere: Ulla Larsen (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe samt flyvemaskiner (offentliggjort 2007-07-06)
Den 2007-06-06 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe samt flyvemaskiner (offentliggjort 2007-07-06)
Den 2007-06-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Essen 2, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2006-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernet 5, 6000 Kolding (offentliggjort 2000-10-20)
Den 2000-10-13 tilføjes Legale ejere: Christen Larsen (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2000-10-13 tilføjes Reelle ejere: Christen Larsen (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2000-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernet 5, 6000 Kolding (offentliggjort 2000-10-20)
Den 2000-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredericiagade 28, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-06 tilføjes Direktion: Erling Rytter Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-10-06 fjernes Direktion: Preben Elmsted (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-10-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og fabrikation, herunder handel med tekniske komponenter, import og eksport samt andet dermed efter direktionens skøn beslægtede formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-06 tilføjes Navne: SCAN TECHNIKA DK ApS (offentliggjort 2000-10-20)
Den 2000-10-05 fjernes Navne: ApS EKS 1 NR. 291 (offentliggjort 2000-08-31)
Den 2000-10-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-06 tilføjes Vedtægter: 2000-10-06 (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2000-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredericiagade 28, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-10 tilføjes Direktion: Preben Elmsted (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-08-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-08-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-10 tilføjes Legale ejere: Ulla Larsen (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2000-08-10 tilføjes Navne: ApS EKS 1 NR. 291 (offentliggjort 2000-08-31)
Den 2000-08-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2000-08-10 tilføjes Revisor: A/S AF 8.3.2011 KOLDING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-10 tilføjes Stiftere: RÅDGIVNINGSSELSKABET AF 5. APRIL 1995 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-08-31)
Den 2000-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)