Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Formål | Vedtægter | ||||
Bibranche | Legale ejere | Revision fravalgt | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Navne | Hovedbranche | ||||
Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-05 tilføjes Revisor: Attent Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-10-05 fjernes Revisor: One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-04-21 tilføjes Revisor: One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-10-17)
Den 2022-04-21 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2021-12-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er juletræsproduktion, vikarbureau, entreprenørvirksomhed, eksport, import, handelsvirksomhed, rejsebureau, udlejningsejendomme, ejendomsinvestering og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-13 tilføjes Vedtægter: 2021-01-13 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-12-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-01 tilføjes Bibranche: Rejsebureauer (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-07-01 tilføjes Bibranche: Serviceydelser i forbindelse med planteavl (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-07-01 tilføjes Bibranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-07-01 tilføjes Legale ejere: M.O.S. HOLDING ApS (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2020-07-01 fjernes Legale ejere: KS Holding 2019 ApS (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2020-06-30 fjernes Bibranche: Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-06-30 fjernes Legale ejere: M.O.S. HOLDING ApS (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2020-01-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-01-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-01-03 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2019-12-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-01 tilføjes Legale ejere: KS Holding 2019 ApS (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er juletræsproduktion, vikarbureau og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2018-08-01 tilføjes Navne: M.O.S. Nature ApS (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-01 tilføjes Vedtægter: 2018-08-01 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2018-07-31 fjernes Navne: M.O.S. Juletræer ApS (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2017-12-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er juletræsproduktion og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2015-09-25 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af andre flerårige afgrøder (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-09-24 fjernes Hovedbranche: Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-09-25 tilføjes Navne: M.O.S. Juletræer ApS (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2015-09-24 fjernes Navne: VI.VIL ApS (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-09-25 tilføjes Vedtægter: 2015-09-25 (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2014-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2014-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-18 tilføjes Vedtægter: 2014-12-18 (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2014-12-18 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 fjernes Revisor: PRV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-03 tilføjes Navne: VI.VIL ApS (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2010-09-02 fjernes Navne: TØJGÅRDEN, SKOVLUND ApS (offentliggjort 2003-10-02)
Den 2010-08-01 tilføjes Bibranche: Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2010-08-01 tilføjes Hovedbranche: Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2010-07-31 fjernes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Herre- og dametøjsforretninger (blandet) (offentliggjort 2003-12-18)
Den 2007-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rotvigvej 6, 6823 Ansager (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rotvigvej 6, 6823 Ansager (offentliggjort 2002-12-06)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-18 tilføjes Hovedbranche: Herre- og dametøjsforretninger (blandet) (offentliggjort 2003-12-18)
Den 2003-12-17 fjernes Hovedbranche: Skovbrug (offentliggjort 2003-12-18)
Den 2003-10-02 tilføjes Navne: TØJGÅRDEN, SKOVLUND ApS (offentliggjort 2003-10-02)
Den 2003-10-01 fjernes Navne: M.O.S. JULETRÆER ApS (offentliggjort 2002-12-06)
Den 2002-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rotvigvej 6, 6823 Ansager (offentliggjort 2002-12-06)
Den 2002-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Staushedevejen 35, 6621 Gesten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-29 tilføjes Direktion: Marius-Ole Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-11-29 fjernes Direktion: Flemming Straarup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-11-29 tilføjes Navne: M.O.S. JULETRÆER ApS (offentliggjort 2002-12-06)
Den 2002-11-28 fjernes Navne: SKOV OG NATUR ApS (offentliggjort 2000-08-30)
Den 2001-05-31 tilføjes Legale ejere: M.O.S. HOLDING ApS (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2001-05-31 tilføjes Reelle ejere: Marius-Ole Sørensen (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2001-05-30 fjernes Reelle ejere: Marius-Ole Sørensen (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2001-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2001-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-05 tilføjes Reelle ejere: Marius-Ole Sørensen (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2000-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Staushedevejen 35, 6621 Gesten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-14 tilføjes Direktion: Flemming Straarup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-06-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-14 tilføjes Hovedbranche: Skovbrug (offentliggjort 2003-12-18)
Den 2000-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-14 tilføjes Navne: SKOV OG NATUR ApS (offentliggjort 2000-08-30)
Den 2000-06-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2000-06-14 tilføjes Revisor: PRV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-14 tilføjes Stiftere: Flemming Straarup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-08-30)
Den 2000-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)