Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Bestyrelse | ||||
Revisor | Hovedbranche | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Direktion | Navne | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 102, 1. th., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 102, 1. th., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2016-02-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NØRHERREDHUS EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2018-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET GOLF HOTEL VIBORG A/S. (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-06 tilføjes Bestyrelse: Dorte Brandt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-12-06 fjernes Bestyrelse: John Nygaard Johansen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-04-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-21 tilføjes Bestyrelse: John Nygaard Johansen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2011-03-21 fjernes Bestyrelse: Bente Lyngholm Glinvad (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2008-01-02)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2007-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i faste ejendomme og værdipapirer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 15.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand elene, af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-12 tilføjes Vedtægter: 2007-12-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Legale ejere: DANSKE HOTELLER A/S (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2005-07-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 102, 1. th., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2005-07-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammershøj 29-31, 9460 Brovst (offentliggjort 2001-01-08)
Den 2005-07-25 tilføjes Direktion: John Eigil Olsdorf (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-25 fjernes Direktion: Bente Lyngholm Glinvad (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-25 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-25 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET DANSKE HOTELLER ApS (offentliggjort 2005-08-08)
Den 2005-07-24 fjernes Navne: HOTEL ØLANDSKROEN ApS (offentliggjort 2000-12-19)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-20 tilføjes Direktion: Bente Lyngholm Glinvad (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-20 fjernes Direktion: Gitte Frederiksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-04-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-30 fjernes Revisor: Poul Østergaard Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-10 tilføjes Bestyrelse: Bente Lyngholm Glinvad (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-10 fjernes Bestyrelse: Karen Lisbeth Jespersgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-10 tilføjes Direktion: Bente Lyngholm Glinvad (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-10 fjernes Direktion: Bente Lyngholm Glinvad (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-02-10 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Hoteller med restauration (offentliggjort 2001-01-02)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-08-18 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-29 fjernes Direktion: Jesper Stadsvold Olesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-17 tilføjes Hovedbranche: Hoteller med restauration (offentliggjort 2001-01-02)
Den 2000-12-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammershøj 29-31, 9460 Brovst (offentliggjort 2001-01-08)
Den 2000-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-07 tilføjes Bestyrelse: Karen Lisbeth Jespersgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-07 tilføjes Direktion: Jesper Stadsvold Olesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-07 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-07 tilføjes Navne: HOTEL ØLANDSKROEN ApS (offentliggjort 2000-12-19)
Den 2000-12-06 fjernes Navne: VICH 6071 ApS (offentliggjort 2000-08-28)
Den 2000-12-07 tilføjes Revisor: Poul Østergaard Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-07 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Navne: VICH 6071 ApS (offentliggjort 2000-08-28)
Den 2000-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2000-07-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-08-28)
Den 2000-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)