Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | xbrl | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Formål | Tegningsregel |
Den 2024-08-05 tilføjes Vedtægter: 2024-08-05 (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-13 tilføjes Bestyrelse: Martin Bruun-Houmølle (næstformand) (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2022-07-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-15 tilføjes Bestyrelse: Stephan Johannes Agger (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2022-01-19 tilføjes Bestyrelse: Kien Trung Lac (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2022-01-19 fjernes Bestyrelse: Susanne Ottesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2021-09-17 fjernes Bestyrelse: Sidsel Gunilla Dyrholm Holst (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2021-08-03 fjernes Bestyrelse: Rikke Skadhauge Seerup Krogsgård (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2021-06-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-21 tilføjes Direktion: Martin Birkjær Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-04-21 fjernes Direktion: Jesper Arp-Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-04-11 tilføjes Bestyrelse: Rikke Skadhauge Seerup Krogsgård (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-08-03)
Den 2020-12-31 fjernes Bestyrelse: Martha Nør Kjeldsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2020-11-01 fjernes Bestyrelse: Lone Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-08-20 tilføjes Bestyrelse: Sidsel Gunilla Dyrholm Holst (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2019-08-20 fjernes Bestyrelse: Annette Weber Falberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-08 tilføjes Bestyrelse: Martha Nør Kjeldsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2019-05-08 fjernes Bestyrelse: Tina Dhanda Kalsi (næstformand) (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-02 tilføjes Bestyrelse: Susanne Ottesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-31 fjernes Bestyrelse: Rene Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-09 tilføjes Bestyrelse: Niels Ralund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2016-09-09 fjernes Bestyrelse: Claus Jørn Hjorting (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-13 fjernes Bestyrelse: Per Lykke Valkki (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-01 tilføjes Revisor: Boreco Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-01-01 fjernes Revisor: ADDEA Administation ApS (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-12-21 tilføjes Bestyrelse: Annette Weber Falberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Generatorvej 8, st. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2015-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Generatorvej 8, 2. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2015-10-06 tilføjes Direktion: Jesper Arp-Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2015-10-06 fjernes Direktion: Lars Schmidt Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-04 fjernes Bestyrelse: Lars William Wesch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-01-30 tilføjes Bestyrelse: Lone Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2015-01-14 tilføjes Revisor: ADDEA Administation ApS (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2015-01-14 fjernes Revisor: ADDEA Tax ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-07-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Generatorvej 8, 2. tv., 2860 Søborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2014-07-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Generatorvej 8, 2. tv., 2730 Herlev (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-27 fjernes Bestyrelse: Henrik Hjorth (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-23 tilføjes Bestyrelse: Mogens Bjerre (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-12-19 tilføjes Bestyrelse: Per Lykke Valkki (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-25 fjernes Bestyrelse: Jens Lindboe-Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-09-26 fjernes Bestyrelse: Hans-Henrik Højberg Heming (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Teknisk afprøvning og kontrol (offentliggjort 2014-09-10)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2014-09-10)
Den 2012-12-06 fjernes Bestyrelse: Marianne Becker Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-30 tilføjes Revisor: ADDEA Tax ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-30 fjernes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-03 tilføjes Bestyrelse: Jens Lindboe-Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-03 fjernes Bestyrelse: Lars Fruergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-03 tilføjes Formål: Den selvejende institutions formål er at drive en mærkningsordning efter retningslinierne vedlagt disse vedtægter, i første omgang for danske virksomheder, der driver elektronisk handel rettet mod det danske marked. Den selvejende institution kan igangsætte samarbejde med henblik på internationalisering. Den selvejende institution skal ligeledes drive en opt-in interessedatabase, der anonymt og mod omkostningsbestemt gebyr bl.a. stilles til rådighed for de virksomheder, der oppebærer mærket. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-03 tilføjes Tegningsregel: Den selvejende institution tegnes af formanden eller af næstformanden i forening med yderligere et bestyrelsesmedlem eller i forening med direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-03 tilføjes Vedtægter: 2011-10-03 (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Generatorvej 8, 2. tv., 2730 Herlev (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2011-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Generatorvej 6, 2730 Herlev (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-04-27 tilføjes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-27 fjernes Revisor: ADDEA Tax ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-01-10 tilføjes Revisor: ADDEA Tax ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-10 fjernes Revisor: GBH REVISION & RÅDGIVNING REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-22 tilføjes Bestyrelse: Marianne Becker Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-22 fjernes Bestyrelse: Leif Limkilde Bloch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-09-03 tilføjes Revisor: GBH REVISION & RÅDGIVNING REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-03 fjernes Revisor: Hallerup og Co. I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-12 tilføjes Bestyrelse: Tina Dhanda Kalsi (næstformand) (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2008-12-12 fjernes Bestyrelse: Agnete Mühldorff Sigurd (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-29 tilføjes Bestyrelse: Lars William Wesch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-29 fjernes Bestyrelse: John Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-31 tilføjes Bestyrelse: Agnete Mühldorff Sigurd (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2014-09-10)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed (offentliggjort 2006-11-15)
Den 2007-10-31 tilføjes Bestyrelse: Lars Fruergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-10-31 fjernes Bestyrelse: Anette Høyrup Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Generatorvej 6, 2730 Herlev (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2007-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsholmsgade 1, 1216 København K (offentliggjort 2005-03-15)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-04-01 tilføjes Bestyrelse: Henrik Hjorth (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-21 tilføjes Bestyrelse: John Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-01 tilføjes Bestyrelse: Jacob Primault (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsholmsgade 1, 1216 København K (offentliggjort 2005-03-15)
Den 2005-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabrikmestervej 4, 1437 København K (offentliggjort 2004-03-16)
Den 2005-02-01 tilføjes Bestyrelse: Kresten Toksvig Bjerre (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-02-01 fjernes Bestyrelse: Lars Schmidt Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-02-01 tilføjes Direktion: Lars Schmidt Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-11-01 fjernes Direktion: Martin Seefeldt Borgen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-08-30 tilføjes Bestyrelse: Claus Jørn Hjorting (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-08-30 fjernes Bestyrelse: Henrik Hornstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-04-15 fjernes Revisor: HALLERUPNET ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabrikmestervej 4, 1437 København K (offentliggjort 2004-03-16)
Den 2004-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2004-03-01 tilføjes Revisor: HALLERUPNET ApS, Hallerup og Co. I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2004-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 39, 4., 1058 København K (offentliggjort 2003-04-24)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-09 tilføjes Bestyrelse: Tina Füssel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-09-09 fjernes Bestyrelse: Birgitte Mikkelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-06-27 tilføjes Direktion: Martin Seefeldt Borgen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-06-27 fjernes Direktion: Hans Henrik Agger (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 39, 4., 1058 København K (offentliggjort 2003-04-24)
Den 2003-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabrikmestervej 10, 1437 København K (offentliggjort 2002-04-09)
Den 2002-10-21 tilføjes Bestyrelse: Birgitte Mikkelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-10-21 fjernes Bestyrelse: Michael Karvø (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabrikmestervej 10, 1437 København K (offentliggjort 2002-04-09)
Den 2002-04-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Farimagsgade 19, 1506 København V (offentliggjort 2001-10-29)
Den 2002-01-16 fjernes Direktion: Martin Kjelder Lund (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-01-01 tilføjes Direktion: Hans Henrik Agger (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-11-01 tilføjes Direktion: Martin Kjelder Lund (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-10-31 fjernes Direktion: Lars Johnny Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-01 tilføjes Bestyrelse: Niels Bjørn-Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-06-01 fjernes Bestyrelse: Hanne Bender (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-04-19 tilføjes Bestyrelse: Anette Høyrup Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-04-19 fjernes Bestyrelse: Villy Dyhr (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-18 fjernes Bestyrelse: Susanne Karstoft (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-10-27 tilføjes Bestyrelse: Jane Eis Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)