Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2003-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergårdsvej 4, 7870 Roslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-06-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-19 fjernes Kontaktoplysninger: kskov@post4.tele.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-19 fjernes Navne: KJELD SKOV INVEST A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-19 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-19 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-19 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-19 fjernes Stiftere: Kjeld Skov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-19 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-18 fjernes Bestyrelse: Asta Skov (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-18 fjernes Direktion: Kjeld Skov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-21 tilføjes Kontaktoplysninger: kskov@post4.tele.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: kskov@post4.tele.dk (offentliggjort 2000-10-03)
Den 2000-09-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i Skov Holding A/S Aasted samt foretage investering og finansiering og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-15 tilføjes Vedtægter: 2000-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-11 tilføjes Kontaktoplysninger: kskov@post4.tele.dk (offentliggjort 2000-10-03)
Den 2000-08-24 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-24 tilføjes Navne: KJELD SKOV INVEST A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-23 fjernes Navne: SKOV INVEST A/S UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergårdsvej 4, 7870 Roslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-28 tilføjes Bestyrelse: Asta Skov (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 tilføjes Direktion: Kjeld Skov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-06-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-28 tilføjes Navne: SKOV INVEST A/S UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-28 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 tilføjes Stiftere: Kjeld Skov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)